514 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
MEYER HIDALGO, AMANDA | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE IGUALDAD | IGUALDAD | 08/06/2022 | COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) | 13/12/2023 |
MEYER HIDALGO, AMANDA | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE IGUALDAD | IGUALDAD | 08/06/2022 | ABOGADA EN ALMADIA GRUPO ASESOR | 19/09/2023 |
JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/05/2022 | CASHESSENTIALS | 24/03/2023 |
JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/05/2022 | PLATAFORMA DENARIA | 14/12/2022 |
JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/05/2022 | CURRENCY NEWS | 24/03/2023 |
JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/05/2022 | INTERGRAF | 24/03/2023 |
CASTILLO BRETON, PABLO JOSE | JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DEL AIRE | DEFENSA | 20/04/2022 | HISDESAT | 23/05/2022 |
MIGUEL TORAL, AMAYA DE | DRA. GRAL. DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA | CULTURA Y DEPORTE | 30/03/2022 | FUNDACION OBRA SOCIAL Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | 31/03/2022 |
BIURRUN SAINZ DE ROZAS, ELENA | D. GRAL. DE PROGRAMAS DE PROTECCION INTERNACIONAL Y ATENCION HUMANITARIA | INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | 02/02/2022 | DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACION MANANTIAL Y DE LAS EMPRESAS VINCULADAS: MANANTIAL INTEGRA, MANANTIAL VILAMICO Y MANANTIAL GESTION | 14/06/2022 |
REDONDO BACAICOA, IVAN | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 12/01/2022 | REDONDO Y ASOCIADOS CONSULTORES POLITICOS Y DE ESTRATEGIA SL | 07/02/2022 |
Nom | MEYER HIDALGO, AMANDA |
---|---|
Alt càrrec | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE IGUALDAD |
Ministeri | IGUALDAD |
Data de cessament | 08/06/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) |
Data d'autorització | 13/12/2023 |
Nom | MEYER HIDALGO, AMANDA |
Alt càrrec | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE IGUALDAD |
Ministeri | IGUALDAD |
Data de cessament | 08/06/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | ABOGADA EN ALMADIA GRUPO ASESOR |
Data d'autorització | 19/09/2023 |
Nom | JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION |
Alt càrrec | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 05/05/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | CASHESSENTIALS |
Data d'autorització | 24/03/2023 |
Nom | JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION |
Alt càrrec | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 05/05/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | PLATAFORMA DENARIA |
Data d'autorització | 14/12/2022 |
Nom | JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION |
Alt càrrec | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 05/05/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | CURRENCY NEWS |
Data d'autorització | 24/03/2023 |
Nom | JIMENEZ GONZALO, M. CONCEPCION |
Alt càrrec | D. GRAL. DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA (OPE) |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 05/05/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | INTERGRAF |
Data d'autorització | 24/03/2023 |
Nom | CASTILLO BRETON, PABLO JOSE |
Alt càrrec | JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DEL AIRE |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 20/04/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | HISDESAT |
Data d'autorització | 23/05/2022 |
Nom | MIGUEL TORAL, AMAYA DE |
Alt càrrec | DRA. GRAL. DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA |
Ministeri | CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 30/03/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | FUNDACION OBRA SOCIAL Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID |
Data d'autorització | 31/03/2022 |
Nom | BIURRUN SAINZ DE ROZAS, ELENA |
Alt càrrec | D. GRAL. DE PROGRAMAS DE PROTECCION INTERNACIONAL Y ATENCION HUMANITARIA |
Ministeri | INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES |
Data de cessament | 02/02/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACION MANANTIAL Y DE LAS EMPRESAS VINCULADAS: MANANTIAL INTEGRA, MANANTIAL VILAMICO Y MANANTIAL GESTION |
Data d'autorització | 14/06/2022 |
Nom | REDONDO BACAICOA, IVAN |
Alt càrrec | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 12/01/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | REDONDO Y ASOCIADOS CONSULTORES POLITICOS Y DE ESTRATEGIA SL |
Data d'autorització | 07/02/2022 |
Pàgina 8 de 52