514 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA | DEFENSA | 03/08/2019 | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN ABENGOA | 15/10/2019 |
URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA | DEFENSA | 03/08/2019 | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN EVERIS AEROESPACIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 05/09/2019 |
URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA | DEFENSA | 03/08/2019 | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN OESIA | 05/09/2019 |
URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA | DEFENSA | 03/08/2019 | CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN MAXAM | 16/04/2020 |
SANZ ROLDAN, FELIX | S.E.- DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA (CNI) (OPE) | DEFENSA | 05/07/2019 | INTERNATIONAL ADVISOR EN LA PRESIDENCIA DE IBERDROLA | 15/06/2020 |
LASSO DE LA VEGA VALDENEBRO, ENRIQUE MARIA | D. GRAL. DE RELACIONES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERITORIALES | 29/06/2019 | ADMINISTRADOR DE LAS FILIALES DE RESTALIA: 100 MONTADITOS INTERNACIONAL, S.L.U., 100 MONTADITOS NEWCO, S.L.U., 100 MONTADITOS LATAM, S.L., THE GOOD BURGUER COMPANY PORTUGAL, L.D.A., LUSOMONTADITO, L.D.A., 100 MONTADITOS ITALIA, S.R.L. Y THE GOOD BURGUER COMPANY ITALIA, S.R.L. | 27/01/2020 |
LLORENTE CACHORRO, PEDRO | SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 18/06/2019 | UNIVERSITAS NEBRISSENSIS, S.A. | 14/09/2020 |
LLORENTE CACHORRO, PEDRO | SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 18/06/2019 | CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, SLP | 25/02/2019 |
SANTANA RÍOS, LUIS VICTORINO | DIRECTOR DE LA AUTORIDA PORTUARIA DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | FOMENTO | 22/05/2019 | PLAN INGENIERIA, S.L. | 07/01/2020 |
SANTANA RÍOS, LUIS VICTORINO | DIRECTOR DE LA AUTORIDA PORTUARIA DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | FOMENTO | 22/05/2019 | CLUB DE MAR LA PALMA, S.L. | 11/05/2020 |
Nom | URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS |
---|---|
Alt càrrec | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 03/08/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN ABENGOA |
Data d'autorització | 15/10/2019 |
Nom | URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS |
Alt càrrec | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 03/08/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN EVERIS AEROESPACIAL DEFENSA Y SEGURIDAD |
Data d'autorització | 05/09/2019 |
Nom | URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS |
Alt càrrec | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 03/08/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN OESIA |
Data d'autorització | 05/09/2019 |
Nom | URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS |
Alt càrrec | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 03/08/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN MAXAM |
Data d'autorització | 16/04/2020 |
Nom | SANZ ROLDAN, FELIX |
Alt càrrec | S.E.- DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA (CNI) (OPE) |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 05/07/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | INTERNATIONAL ADVISOR EN LA PRESIDENCIA DE IBERDROLA |
Data d'autorització | 15/06/2020 |
Nom | LASSO DE LA VEGA VALDENEBRO, ENRIQUE MARIA |
Alt càrrec | D. GRAL. DE RELACIONES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES |
Ministeri | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERITORIALES |
Data de cessament | 29/06/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | ADMINISTRADOR DE LAS FILIALES DE RESTALIA: 100 MONTADITOS INTERNACIONAL, S.L.U., 100 MONTADITOS NEWCO, S.L.U., 100 MONTADITOS LATAM, S.L., THE GOOD BURGUER COMPANY PORTUGAL, L.D.A., LUSOMONTADITO, L.D.A., 100 MONTADITOS ITALIA, S.R.L. Y THE GOOD BURGUER COMPANY ITALIA, S.R.L. |
Data d'autorització | 27/01/2020 |
Nom | LLORENTE CACHORRO, PEDRO |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Ministeri | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Data de cessament | 18/06/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | UNIVERSITAS NEBRISSENSIS, S.A. |
Data d'autorització | 14/09/2020 |
Nom | LLORENTE CACHORRO, PEDRO |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Ministeri | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Data de cessament | 18/06/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, SLP |
Data d'autorització | 25/02/2019 |
Nom | SANTANA RÍOS, LUIS VICTORINO |
Alt càrrec | DIRECTOR DE LA AUTORIDA PORTUARIA DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 22/05/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | PLAN INGENIERIA, S.L. |
Data d'autorització | 07/01/2020 |
Nom | SANTANA RÍOS, LUIS VICTORINO |
Alt càrrec | DIRECTOR DE LA AUTORIDA PORTUARIA DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 22/05/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | CLUB DE MAR LA PALMA, S.L. |
Data d'autorització | 11/05/2020 |
Pàgina 19 de 52