514 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 01/06/2018 | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE BELAGUA 2013, S.A. | 13/06/2019 |
RENGIFO ABBAD, ÁLVARO | PRESIDENTE DE CESCE | GRUPO PATRIMONIO | 26/06/2018 | ASESOR EXTERNO EN SOULSIGHT DESIGN STRATEGY, S.L. | 14/06/2019 |
JOVER GOMEZ-FERRER, JOSE MARIA | SUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 08/06/2018 | IE LAW SCHOOL | 17/06/2019 |
DORADO SOTO, JAVIER | D. GRAL. INSTITUTO DE LA JUVENTUD | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 27/07/2018 | CONSULTOR DE ASUNTOS PUBLICOS EN WEBER SHANDWICK | 17/06/2019 |
CONTRERAS MANRIQUE, MIGUEL | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PENITENCIARIO | GRUPO PATRIMONIO | 25/07/2018 | DIVERSIFY YOUR MONEY S.L. | 20/06/2019 |
MORENO PALANQUES, RUBEN | S.E. DE RELACIONES CON LAS CORTES | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 08/06/2018 | CONSULTOR POR CUENTA PROPIA | 25/06/2019 |
IGLESIAS SANTOS, MONTSERRAT | DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 06/07/2018 | EDICIONES CONDE NAST S.A. | 25/06/2019 |
ROCA BASSAS, ANDREU | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO | GRUPO PATRIMONIO | 20/04/2017 | MARFINA SERVEIS S.L. | 25/06/2019 |
RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS, ALFONSO | DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA | 15/03/2019 | SECRETARIO EJECUTIVO DEL PSOE | 26/06/2019 |
MIGUEL Y EGEA, RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 05/05/2017 | AUTONOMO | 01/07/2019 |
Nom | CATALA POLO, RAFAEL |
---|---|
Alt càrrec | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministeri | JUSTICIA |
Data de cessament | 01/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE BELAGUA 2013, S.A. |
Data d'autorització | 13/06/2019 |
Nom | RENGIFO ABBAD, ÁLVARO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE CESCE |
Ministeri | GRUPO PATRIMONIO |
Data de cessament | 26/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR EXTERNO EN SOULSIGHT DESIGN STRATEGY, S.L. |
Data d'autorització | 14/06/2019 |
Nom | JOVER GOMEZ-FERRER, JOSE MARIA |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Ministeri | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Data de cessament | 08/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | IE LAW SCHOOL |
Data d'autorització | 17/06/2019 |
Nom | DORADO SOTO, JAVIER |
Alt càrrec | D. GRAL. INSTITUTO DE LA JUVENTUD |
Ministeri | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Data de cessament | 27/07/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSULTOR DE ASUNTOS PUBLICOS EN WEBER SHANDWICK |
Data d'autorització | 17/06/2019 |
Nom | CONTRERAS MANRIQUE, MIGUEL |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PENITENCIARIO |
Ministeri | GRUPO PATRIMONIO |
Data de cessament | 25/07/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIVERSIFY YOUR MONEY S.L. |
Data d'autorització | 20/06/2019 |
Nom | MORENO PALANQUES, RUBEN |
Alt càrrec | S.E. DE RELACIONES CON LAS CORTES |
Ministeri | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Data de cessament | 08/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSULTOR POR CUENTA PROPIA |
Data d'autorització | 25/06/2019 |
Nom | IGLESIAS SANTOS, MONTSERRAT |
Alt càrrec | DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA |
Ministeri | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 06/07/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | EDICIONES CONDE NAST S.A. |
Data d'autorització | 25/06/2019 |
Nom | ROCA BASSAS, ANDREU |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO |
Ministeri | GRUPO PATRIMONIO |
Data de cessament | 20/04/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | MARFINA SERVEIS S.L. |
Data d'autorització | 25/06/2019 |
Nom | RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS, ALFONSO |
Alt càrrec | DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA |
Ministeri | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA |
Data de cessament | 15/03/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | SECRETARIO EJECUTIVO DEL PSOE |
Data d'autorització | 26/06/2019 |
Nom | MIGUEL Y EGEA, RAMON |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 05/05/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | AUTONOMO |
Data d'autorització | 01/07/2019 |
Pàgina 27 de 52