70 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
TORRES RIESCO, JAVIER | PRESIDENTE EJECUTIVO SAREB | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 30/06/2022 | DESPACHO DE ABOGADOS VIEIRA DE ALMEIDA | 08/07/2022 |
AZNAR CANO, ISMAEL | D. GRAL. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL | TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | 28/06/2022 | LANDWELL PRICEWATERHOUSE COOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L, | 04/07/2022 |
CALVET I VALERA, DAMIA | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 02/12/2022 | OUA GROUP | 07/02/2023 |
RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 21/09/2022 | LA VANGUARDIA EDICIONES SLU | 30/09/2022 |
SOLER SICILIA, ALBERT | D. GRAL. DEPORTES | CULTURA Y DEPORTE | 11/01/2023 | PERSEFONE S.L. | 08/06/2023 |
SOLER SICILIA, ALBERT | D. GRAL. DEPORTES | CULTURA Y DEPORTE | 11/01/2023 | METROPOLITAN SPAIN S.L | 18/04/2023 |
BORJA VILLEL, MANUEL J. | DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA (MNCARS) (OPE) | CULTURA Y DEPORTE | 19/01/2023 | FUNDACION BIENAL DE SAO PAULO | 26/01/2023 |
CALVET I VALERA, DAMIA | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 02/12/2022 | VERTIX GRUP IMMOBILIARI | 07/02/2023 |
GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO | EMBAJADOR REPRESENTANTA PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 21/07/2022 | AMERICAN UNIVERSITY | 07/02/2022 |
RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 21/09/2022 | GODO VERTICAL MEDIA, SL | 30/09/2022 |
Nome | TORRES RIESCO, JAVIER |
---|---|
Senior | PRESIDENTE EJECUTIVO SAREB |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 30/06/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | DESPACHO DE ABOGADOS VIEIRA DE ALMEIDA |
Data de autorización | 08/07/2022 |
Nome | AZNAR CANO, ISMAEL |
Senior | D. GRAL. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL |
Ministerio | TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO |
Data de finalización | 28/06/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | LANDWELL PRICEWATERHOUSE COOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L, |
Data de autorización | 04/07/2022 |
Nome | CALVET I VALERA, DAMIA |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de finalización | 02/12/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | OUA GROUP |
Data de autorización | 07/02/2023 |
Nome | RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA |
Senior | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de finalización | 21/09/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | LA VANGUARDIA EDICIONES SLU |
Data de autorización | 30/09/2022 |
Nome | SOLER SICILIA, ALBERT |
Senior | D. GRAL. DEPORTES |
Ministerio | CULTURA Y DEPORTE |
Data de finalización | 11/01/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | PERSEFONE S.L. |
Data de autorización | 08/06/2023 |
Nome | SOLER SICILIA, ALBERT |
Senior | D. GRAL. DEPORTES |
Ministerio | CULTURA Y DEPORTE |
Data de finalización | 11/01/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | METROPOLITAN SPAIN S.L |
Data de autorización | 18/04/2023 |
Nome | BORJA VILLEL, MANUEL J. |
Senior | DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA (MNCARS) (OPE) |
Ministerio | CULTURA Y DEPORTE |
Data de finalización | 19/01/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | FUNDACION BIENAL DE SAO PAULO |
Data de autorización | 26/01/2023 |
Nome | CALVET I VALERA, DAMIA |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de finalización | 02/12/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | VERTIX GRUP IMMOBILIARI |
Data de autorización | 07/02/2023 |
Nome | GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO |
Senior | EMBAJADOR REPRESENTANTA PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 21/07/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | AMERICAN UNIVERSITY |
Data de autorización | 07/02/2022 |
Nome | RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA |
Senior | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de finalización | 21/09/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | GODO VERTICAL MEDIA, SL |
Data de autorización | 30/09/2022 |
Páxina 7 de 7