70 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
PARDO DE VERA POSADA, ISABEL | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 22/02/2023 | CYLUS CYBER SECURITY LTD | 25/01/2024 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | SPANISH MISSILE SYSTEMS (SMS) | 01/12/2023 |
CRUELLS LOPEZ, MARTA | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES | UNIVERSIDADES | 23/11/2023 | ALIA, ASSOCIACIO DE DONES PER LA RECERCA I L ACCIO | 26/03/2024 |
CRUELLS LOPEZ, MARTA | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES | UNIVERSIDADES | 23/11/2023 | PROHABITATGE | 26/03/2024 |
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS | MINISTRO DE CONSUMO | CONSUMO | 21/11/2023 | DIARIO.ES | 25/03/2024 |
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS | MINISTRO DE CONSUMO | CONSUMO | 21/11/2023 | ACENTO | 12/03/2024 |
MUÑOZ GOMEZ, YOLANDA | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 06/02/2023 | JOAQUIN FERNANDEZ E HIJOS S.L. | 04/12/2023 |
POLO LLAVATA, FRANCISCO DE PAULA | ALTO COMISIONADO PARA ESPAÑA NACION EMPRENDEDORA | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 15/02/2023 | ONDA CERO S.L. | 26/06/2023 |
SAENZ DE UGARTE SEVILLA, ALBERTO | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM, S.A. (S.M.E.) | GRUPO SEPI | 18/09/2023 | LYNTIA ACCESS | 22/12/2023 |
PEREZ DIAZ, MARIA TERESA | D.GRAL. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | JUVENTUD E INFANCIA | 14/06/2023 | PODEMOS | 19/02/2024 |
Nome | PARDO DE VERA POSADA, ISABEL |
---|---|
Senior | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | CYLUS CYBER SECURITY LTD |
Data de autorización | 25/01/2024 |
Nome | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | SPANISH MISSILE SYSTEMS (SMS) |
Data de autorización | 01/12/2023 |
Nome | CRUELLS LOPEZ, MARTA |
Senior | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES |
Ministerio | UNIVERSIDADES |
Data de finalización | 23/11/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ALIA, ASSOCIACIO DE DONES PER LA RECERCA I L ACCIO |
Data de autorización | 26/03/2024 |
Nome | CRUELLS LOPEZ, MARTA |
Senior | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES |
Ministerio | UNIVERSIDADES |
Data de finalización | 23/11/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | PROHABITATGE |
Data de autorización | 26/03/2024 |
Nome | GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS |
Senior | MINISTRO DE CONSUMO |
Ministerio | CONSUMO |
Data de finalización | 21/11/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | DIARIO.ES |
Data de autorización | 25/03/2024 |
Nome | GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS |
Senior | MINISTRO DE CONSUMO |
Ministerio | CONSUMO |
Data de finalización | 21/11/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ACENTO |
Data de autorización | 12/03/2024 |
Nome | MUÑOZ GOMEZ, YOLANDA |
Senior | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA (OPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de finalización | 06/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | JOAQUIN FERNANDEZ E HIJOS S.L. |
Data de autorización | 04/12/2023 |
Nome | POLO LLAVATA, FRANCISCO DE PAULA |
Senior | ALTO COMISIONADO PARA ESPAÑA NACION EMPRENDEDORA |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de finalización | 15/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ONDA CERO S.L. |
Data de autorización | 26/06/2023 |
Nome | SAENZ DE UGARTE SEVILLA, ALBERTO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM, S.A. (S.M.E.) |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Data de finalización | 18/09/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | LYNTIA ACCESS |
Data de autorización | 22/12/2023 |
Nome | PEREZ DIAZ, MARIA TERESA |
Senior | D.GRAL. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD |
Ministerio | JUVENTUD E INFANCIA |
Data de finalización | 14/06/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | PODEMOS |
Data de autorización | 19/02/2024 |
Páxina 6 de 7