70 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
CAÑAS PITA DE LA VEGA, MARINA GABRIELA | PRESIDENTA DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPO SEPI | 07/12/2023 | EL PAIS | 16/01/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | SUN TZU CONSULTING, S.L. | 12/02/2024 |
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/01/2024 | FUNDACION INCIPE | 25/03/2024 |
RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO | PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA | GRUPO SEPI | 28/12/2023 | ATREVIA COMUNICACIàN, S.L. | 25/03/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA | 12/02/2024 |
ALVAREZ PERALTA, IGNACIO | S.E. DE DERECHOS SOCIALES | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 29/11/2023 | DIARIO CINCO DIAS | 22/12/2023 |
CRUELLS LOPEZ, MARTA | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES | UNIVERSIDADES | 23/11/2023 | FUNDACION SURT | 26/03/2024 |
MARTINEZ LACAMBRA, ALBERTO | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 29/08/2023 | SORIGUE SAU VISOREN AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION SLU UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA | 29/08/2023 |
CANEDO ARRILLAGA, PILAR | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 26/07/2023 | SENIOR EXPERT EN LA OCDE | 28/08/2023 |
CANEDO ARRILLAGA, PILAR | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 26/07/2023 | UNIVERSIDAD DE DEUSTO | 28/08/2023 |
Nome | CAÑAS PITA DE LA VEGA, MARINA GABRIELA |
---|---|
Senior | PRESIDENTA DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Data de finalización | 07/12/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | EL PAIS |
Data de autorización | 16/01/2024 |
Nome | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Senior | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de finalización | 29/11/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | SUN TZU CONSULTING, S.L. |
Data de autorización | 12/02/2024 |
Nome | DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO |
Senior | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 24/01/2024 |
Empresa / Actividade autorizada | FUNDACION INCIPE |
Data de autorización | 25/03/2024 |
Nome | RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO |
Senior | PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Data de finalización | 28/12/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ATREVIA COMUNICACIàN, S.L. |
Data de autorización | 25/03/2024 |
Nome | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Senior | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de finalización | 29/11/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA |
Data de autorización | 12/02/2024 |
Nome | ALVAREZ PERALTA, IGNACIO |
Senior | S.E. DE DERECHOS SOCIALES |
Ministerio | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Data de finalización | 29/11/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | DIARIO CINCO DIAS |
Data de autorización | 22/12/2023 |
Nome | CRUELLS LOPEZ, MARTA |
Senior | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES |
Ministerio | UNIVERSIDADES |
Data de finalización | 23/11/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | FUNDACION SURT |
Data de autorización | 26/03/2024 |
Nome | MARTINEZ LACAMBRA, ALBERTO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 29/08/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | SORIGUE SAU VISOREN AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION SLU UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA |
Data de autorización | 29/08/2023 |
Nome | CANEDO ARRILLAGA, PILAR |
Senior | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 26/07/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | SENIOR EXPERT EN LA OCDE |
Data de autorización | 28/08/2023 |
Nome | CANEDO ARRILLAGA, PILAR |
Senior | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 26/07/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | UNIVERSIDAD DE DEUSTO |
Data de autorización | 28/08/2023 |
Páxina 5 de 7