70 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
SAENZ DE UGARTE SEVILLA, ALBERTO | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM, S.A. (S.M.E.) | GRUPO SEPI | 18/09/2023 | LYNTIA ACCESS | 22/12/2023 |
MUÑOZ GOMEZ, YOLANDA | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 06/02/2023 | JOAQUIN FERNANDEZ E HIJOS S.L. | 04/12/2023 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | SPANISH MISSILE SYSTEMS (SMS) | 01/12/2023 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | ACENTO CONSULTORIA | 26/10/2023 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | ELA AVIATION | 26/10/2023 |
GOMARA HERNANDEZ, JOSE LUIS | D. GRAL. ADJUNTO DEL SERVICIO JURIDICO Y VICESECRETARIO DEL CONSEJO | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/08/2022 | HELIOS HEALTHCARE SPAIN S.L. | 25/09/2023 |
GAYO RODRIGUEZ, CARMEN | D. DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 07/06/2023 | ACCION CONTRA EL HAMBRE | 18/09/2023 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | AIRBUS DEFENSE & SPACE | 31/08/2023 |
MARTINEZ LACAMBRA, ALBERTO | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 29/08/2023 | SORIGUE SAU VISOREN AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION SLU UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA | 29/08/2023 |
CANEDO ARRILLAGA, PILAR | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 26/07/2023 | UNIVERSIDAD CARLOS III | 28/08/2023 |
Nome | SAENZ DE UGARTE SEVILLA, ALBERTO |
---|---|
Senior | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM, S.A. (S.M.E.) |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Data de finalización | 18/09/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | LYNTIA ACCESS |
Data de autorización | 22/12/2023 |
Nome | MUÑOZ GOMEZ, YOLANDA |
Senior | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA (OPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de finalización | 06/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | JOAQUIN FERNANDEZ E HIJOS S.L. |
Data de autorización | 04/12/2023 |
Nome | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | SPANISH MISSILE SYSTEMS (SMS) |
Data de autorización | 01/12/2023 |
Nome | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ACENTO CONSULTORIA |
Data de autorización | 26/10/2023 |
Nome | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ELA AVIATION |
Data de autorización | 26/10/2023 |
Nome | GOMARA HERNANDEZ, JOSE LUIS |
Senior | D. GRAL. ADJUNTO DEL SERVICIO JURIDICO Y VICESECRETARIO DEL CONSEJO |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 05/08/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | HELIOS HEALTHCARE SPAIN S.L. |
Data de autorización | 25/09/2023 |
Nome | GAYO RODRIGUEZ, CARMEN |
Senior | D. DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de finalización | 07/06/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ACCION CONTRA EL HAMBRE |
Data de autorización | 18/09/2023 |
Nome | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | AIRBUS DEFENSE & SPACE |
Data de autorización | 31/08/2023 |
Nome | MARTINEZ LACAMBRA, ALBERTO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 29/08/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | SORIGUE SAU VISOREN AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION SLU UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA |
Data de autorización | 29/08/2023 |
Nome | CANEDO ARRILLAGA, PILAR |
Senior | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 26/07/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | UNIVERSIDAD CARLOS III |
Data de autorización | 28/08/2023 |
Páxina 4 de 7