70 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
PARDO DE VERA POSADA, ISABEL | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 22/02/2023 | CYLUS CYBER SECURITY LTD | 25/01/2024 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | SPANISH MISSILE SYSTEMS (SMS) | 01/12/2023 |
CRUELLS LOPEZ, MARTA | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES | UNIVERSIDADES | 23/11/2023 | ALIA, ASSOCIACIO DE DONES PER LA RECERCA I L ACCIO | 26/03/2024 |
CRUELLS LOPEZ, MARTA | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES | UNIVERSIDADES | 23/11/2023 | PROHABITATGE | 26/03/2024 |
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS | MINISTRO DE CONSUMO | CONSUMO | 21/11/2023 | DIARIO.ES | 25/03/2024 |
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS | MINISTRO DE CONSUMO | CONSUMO | 21/11/2023 | ACENTO | 12/03/2024 |
MUÑOZ GOMEZ, YOLANDA | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 06/02/2023 | JOAQUIN FERNANDEZ E HIJOS S.L. | 04/12/2023 |
POLO LLAVATA, FRANCISCO DE PAULA | ALTO COMISIONADO PARA ESPAÑA NACION EMPRENDEDORA | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 15/02/2023 | ONDA CERO S.L. | 26/06/2023 |
SAENZ DE UGARTE SEVILLA, ALBERTO | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM, S.A. (S.M.E.) | GRUPO SEPI | 18/09/2023 | LYNTIA ACCESS | 22/12/2023 |
PEREZ DIAZ, MARIA TERESA | D.GRAL. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | JUVENTUD E INFANCIA | 14/06/2023 | PODEMOS | 19/02/2024 |
Nom | PARDO DE VERA POSADA, ISABEL |
---|---|
Alt càrrec | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Ministeri | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de cessament | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | CYLUS CYBER SECURITY LTD |
Data d'autorització | 25/01/2024 |
Nom | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Alt càrrec | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | SPANISH MISSILE SYSTEMS (SMS) |
Data d'autorització | 01/12/2023 |
Nom | CRUELLS LOPEZ, MARTA |
Alt càrrec | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES |
Ministeri | UNIVERSIDADES |
Data de cessament | 23/11/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | ALIA, ASSOCIACIO DE DONES PER LA RECERCA I L ACCIO |
Data d'autorització | 26/03/2024 |
Nom | CRUELLS LOPEZ, MARTA |
Alt càrrec | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES |
Ministeri | UNIVERSIDADES |
Data de cessament | 23/11/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | PROHABITATGE |
Data d'autorització | 26/03/2024 |
Nom | GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS |
Alt càrrec | MINISTRO DE CONSUMO |
Ministeri | CONSUMO |
Data de cessament | 21/11/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIARIO.ES |
Data d'autorització | 25/03/2024 |
Nom | GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS |
Alt càrrec | MINISTRO DE CONSUMO |
Ministeri | CONSUMO |
Data de cessament | 21/11/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | ACENTO |
Data d'autorització | 12/03/2024 |
Nom | MUÑOZ GOMEZ, YOLANDA |
Alt càrrec | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA (OPE) |
Ministeri | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de cessament | 06/02/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | JOAQUIN FERNANDEZ E HIJOS S.L. |
Data d'autorització | 04/12/2023 |
Nom | POLO LLAVATA, FRANCISCO DE PAULA |
Alt càrrec | ALTO COMISIONADO PARA ESPAÑA NACION EMPRENDEDORA |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 15/02/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | ONDA CERO S.L. |
Data d'autorització | 26/06/2023 |
Nom | SAENZ DE UGARTE SEVILLA, ALBERTO |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM, S.A. (S.M.E.) |
Ministeri | GRUPO SEPI |
Data de cessament | 18/09/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | LYNTIA ACCESS |
Data d'autorització | 22/12/2023 |
Nom | PEREZ DIAZ, MARIA TERESA |
Alt càrrec | D.GRAL. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD |
Ministeri | JUVENTUD E INFANCIA |
Data de cessament | 14/06/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | PODEMOS |
Data d'autorització | 19/02/2024 |
Pàgina 6 de 7