70 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
SOLER SICILIA, ALBERT | D. GRAL. DEPORTES | CULTURA Y DEPORTE | 11/01/2023 | ADVANCE INSPIRING SOCIAL INNOVATION S.L. | 08/06/2023 |
SOLER SICILIA, ALBERT | D. GRAL. DEPORTES | CULTURA Y DEPORTE | 11/01/2023 | ACENTO PUBLIC AFFAIRS | 13/01/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | TALDIG GRUPO, S.L. | 12/04/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | DEUSTO BUSINESS SCHOOL | 28/03/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | GRUPO PRISMA | 28/03/2023 |
CALVET I VALERA, DAMIA | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 02/12/2022 | GRUPO PARLAMENTARIO JUNTS PER CATALUNYA | 06/03/2023 |
BARRERO MOLINO, DAVID ANTONIO | D. GRAL. DE CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE S.A, (SME) | GRUPO SEPI | 28/02/2023 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS SPAIN | 26/04/2023 |
TABOAS SUAREZ, ISAIAS | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 22/02/2023 | RETI ESPAÑA | 19/02/2024 |
TABOAS SUAREZ, ISAIAS | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 22/02/2023 | ACENTO PUBLIC AFFAIRS | 19/02/2024 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | ACENTO CONSULTORIA | 26/10/2023 |
Nom | SOLER SICILIA, ALBERT |
---|---|
Alt càrrec | D. GRAL. DEPORTES |
Ministeri | CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 11/01/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | ADVANCE INSPIRING SOCIAL INNOVATION S.L. |
Data d'autorització | 08/06/2023 |
Nom | SOLER SICILIA, ALBERT |
Alt càrrec | D. GRAL. DEPORTES |
Ministeri | CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 11/01/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | ACENTO PUBLIC AFFAIRS |
Data d'autorització | 13/01/2023 |
Nom | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Alt càrrec | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministeri | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Data de cessament | 28/12/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | TALDIG GRUPO, S.L. |
Data d'autorització | 12/04/2023 |
Nom | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Alt càrrec | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministeri | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Data de cessament | 28/12/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | DEUSTO BUSINESS SCHOOL |
Data d'autorització | 28/03/2023 |
Nom | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Alt càrrec | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministeri | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Data de cessament | 28/12/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | GRUPO PRISMA |
Data d'autorització | 28/03/2023 |
Nom | CALVET I VALERA, DAMIA |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) |
Ministeri | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de cessament | 02/12/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | GRUPO PARLAMENTARIO JUNTS PER CATALUNYA |
Data d'autorització | 06/03/2023 |
Nom | BARRERO MOLINO, DAVID ANTONIO |
Alt càrrec | D. GRAL. DE CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE S.A, (SME) |
Ministeri | GRUPO SEPI |
Data de cessament | 28/02/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS SPAIN |
Data d'autorització | 26/04/2023 |
Nom | TABOAS SUAREZ, ISAIAS |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA |
Ministeri | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE |
Data de cessament | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | RETI ESPAÑA |
Data d'autorització | 19/02/2024 |
Nom | TABOAS SUAREZ, ISAIAS |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA |
Ministeri | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE |
Data de cessament | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | ACENTO PUBLIC AFFAIRS |
Data d'autorització | 19/02/2024 |
Nom | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Alt càrrec | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | ACENTO CONSULTORIA |
Data d'autorització | 26/10/2023 |
Pàgina 3 de 7