509 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
SOLER SICILIA, ALBERT | D. GRAL. DEPORTES | CULTURA Y DEPORTE | 11/01/2023 | METROPOLITAN SPAIN S.L | 18/04/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | TALDIG GRUPO, S.L. | 12/04/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | DEUSTO BUSINESS SCHOOL | 28/03/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | GRUPO PRISMA | 28/03/2023 |
CALVET I VALERA, DAMIA | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 02/12/2022 | RECODER ABOGADOS | 07/02/2023 |
CALVET I VALERA, DAMIA | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 02/12/2022 | GRUPO PARLAMENTARIO JUNTS PER CATALUNYA | 06/03/2023 |
CALVET I VALERA, DAMIA | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 02/12/2022 | OUA GROUP | 07/02/2023 |
CALVET I VALERA, DAMIA | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 02/12/2022 | VERTIX GRUP IMMOBILIARI | 07/02/2023 |
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE | JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE | DEFENSA | 19/10/2022 | HEYMORICH, S.L. | 09/01/2023 |
RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 21/09/2022 | LA VANGUARDIA EDICIONES SLU | 30/09/2022 |
Nome | SOLER SICILIA, ALBERT |
---|---|
Senior | D. GRAL. DEPORTES |
Ministerio | CULTURA Y DEPORTE |
Data de finalización | 11/01/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | METROPOLITAN SPAIN S.L |
Data de autorización | 18/04/2023 |
Nome | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Senior | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministerio | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Data de finalización | 28/12/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | TALDIG GRUPO, S.L. |
Data de autorización | 12/04/2023 |
Nome | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Senior | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministerio | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Data de finalización | 28/12/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | DEUSTO BUSINESS SCHOOL |
Data de autorización | 28/03/2023 |
Nome | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Senior | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministerio | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Data de finalización | 28/12/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | GRUPO PRISMA |
Data de autorización | 28/03/2023 |
Nome | CALVET I VALERA, DAMIA |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de finalización | 02/12/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | RECODER ABOGADOS |
Data de autorización | 07/02/2023 |
Nome | CALVET I VALERA, DAMIA |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de finalización | 02/12/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | GRUPO PARLAMENTARIO JUNTS PER CATALUNYA |
Data de autorización | 06/03/2023 |
Nome | CALVET I VALERA, DAMIA |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de finalización | 02/12/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | OUA GROUP |
Data de autorización | 07/02/2023 |
Nome | CALVET I VALERA, DAMIA |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de finalización | 02/12/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | VERTIX GRUP IMMOBILIARI |
Data de autorización | 07/02/2023 |
Nome | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE |
Senior | JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 19/10/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | HEYMORICH, S.L. |
Data de autorización | 09/01/2023 |
Nome | RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA |
Senior | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de finalización | 21/09/2022 |
Empresa / Actividade autorizada | LA VANGUARDIA EDICIONES SLU |
Data de autorización | 30/09/2022 |
Páxina 6 de 51