509 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
PEREZ DIAZ, MARIA TERESA | D.GRAL. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | JUVENTUD E INFANCIA | 14/06/2023 | PODEMOS | 19/02/2024 |
GAYO RODRIGUEZ, CARMEN | D. DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 07/06/2023 | ACCION CONTRA EL HAMBRE | 18/09/2023 |
BARRERO MOLINO, DAVID ANTONIO | D. GRAL. DE CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE S.A, (SME) | GRUPO SEPI | 28/02/2023 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS SPAIN | 26/04/2023 |
TABOAS SUAREZ, ISAIAS | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 22/02/2023 | RETI ESPAÑA | 19/02/2024 |
TABOAS SUAREZ, ISAIAS | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 22/02/2023 | ACENTO PUBLIC AFFAIRS | 19/02/2024 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | ACENTO CONSULTORIA | 26/10/2023 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | ELA AVIATION | 26/10/2023 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | AIRBUS DEFENSE & SPACE | 31/08/2023 |
PARDO DE VERA POSADA, ISABEL | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 22/02/2023 | FTI CONSULTING INC | 25/01/2024 |
PARDO DE VERA POSADA, ISABEL | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 22/02/2023 | CYLUS CYBER SECURITY LTD | 25/01/2024 |
Nome | PEREZ DIAZ, MARIA TERESA |
---|---|
Senior | D.GRAL. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD |
Ministerio | JUVENTUD E INFANCIA |
Data de finalización | 14/06/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | PODEMOS |
Data de autorización | 19/02/2024 |
Nome | GAYO RODRIGUEZ, CARMEN |
Senior | D. DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de finalización | 07/06/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ACCION CONTRA EL HAMBRE |
Data de autorización | 18/09/2023 |
Nome | BARRERO MOLINO, DAVID ANTONIO |
Senior | D. GRAL. DE CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URGENTE S.A, (SME) |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Data de finalización | 28/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS SPAIN |
Data de autorización | 26/04/2023 |
Nome | TABOAS SUAREZ, ISAIAS |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA |
Ministerio | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | RETI ESPAÑA |
Data de autorización | 19/02/2024 |
Nome | TABOAS SUAREZ, ISAIAS |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA |
Ministerio | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ACENTO PUBLIC AFFAIRS |
Data de autorización | 19/02/2024 |
Nome | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ACENTO CONSULTORIA |
Data de autorización | 26/10/2023 |
Nome | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ELA AVIATION |
Data de autorización | 26/10/2023 |
Nome | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Senior | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | AIRBUS DEFENSE & SPACE |
Data de autorización | 31/08/2023 |
Nome | PARDO DE VERA POSADA, ISABEL |
Senior | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | FTI CONSULTING INC |
Data de autorización | 25/01/2024 |
Nome | PARDO DE VERA POSADA, ISABEL |
Senior | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de finalización | 22/02/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | CYLUS CYBER SECURITY LTD |
Data de autorización | 25/01/2024 |
Páxina 4 de 51