509 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/01/2024 | TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL | 25/03/2024 |
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/01/2024 | FUNDACION INCIPE | 25/03/2024 |
PEÑALVER HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | SECR. GRAL. TECNICO | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 17/01/2024 | PWC TAX & LEGAL | 26/01/2024 |
BELLO MORA, MIGUEL | COMISIONADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y TRANSFORMACION ECONOMICA (PERTE) AEROESPACIAL | CIENCIA E INNOVACION | 28/12/2023 | CENTRO DE EXCELENCIA E INNOVACION PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL | 15/03/2024 |
BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) | DEFENSA | 28/12/2023 | OESIA NETWORKS, S.L. | 31/01/2024 |
BELLO MORA, MIGUEL | COMISIONADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y TRANSFORMACION ECONOMICA (PERTE) AEROESPACIAL | CIENCIA E INNOVACION | 28/12/2023 | ORBITAL EXPRESS LAUNCH LIMITED | 03/01/2024 |
BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) | DEFENSA | 28/12/2023 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA | 15/03/2024 |
RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO | PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA | GRUPO SEPI | 28/12/2023 | ATREVIA COMUNICACIàN, S.L. | 25/03/2024 |
VAZQUEZ ALARCON, FIDEL | D. GRAL. DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO (SEPES) (EPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 08/12/2023 | ROCA CORPORACION EMPRESARIAL | 01/03/2024 |
CAÑAS PITA DE LA VEGA, MARINA GABRIELA | PRESIDENTA DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPO SEPI | 07/12/2023 | EL PAIS | 16/01/2024 |
Nome | DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO |
---|---|
Senior | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 24/01/2024 |
Empresa / Actividade autorizada | TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL |
Data de autorización | 25/03/2024 |
Nome | DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO |
Senior | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 24/01/2024 |
Empresa / Actividade autorizada | FUNDACION INCIPE |
Data de autorización | 25/03/2024 |
Nome | PEÑALVER HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER |
Senior | SECR. GRAL. TECNICO |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 17/01/2024 |
Empresa / Actividade autorizada | PWC TAX & LEGAL |
Data de autorización | 26/01/2024 |
Nome | BELLO MORA, MIGUEL |
Senior | COMISIONADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y TRANSFORMACION ECONOMICA (PERTE) AEROESPACIAL |
Ministerio | CIENCIA E INNOVACION |
Data de finalización | 28/12/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | CENTRO DE EXCELENCIA E INNOVACION PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL |
Data de autorización | 15/03/2024 |
Nome | BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA |
Senior | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 28/12/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | OESIA NETWORKS, S.L. |
Data de autorización | 31/01/2024 |
Nome | BELLO MORA, MIGUEL |
Senior | COMISIONADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y TRANSFORMACION ECONOMICA (PERTE) AEROESPACIAL |
Ministerio | CIENCIA E INNOVACION |
Data de finalización | 28/12/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ORBITAL EXPRESS LAUNCH LIMITED |
Data de autorización | 03/01/2024 |
Nome | BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA |
Senior | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 28/12/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA |
Data de autorización | 15/03/2024 |
Nome | RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO |
Senior | PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Data de finalización | 28/12/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ATREVIA COMUNICACIàN, S.L. |
Data de autorización | 25/03/2024 |
Nome | VAZQUEZ ALARCON, FIDEL |
Senior | D. GRAL. DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO (SEPES) (EPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de finalización | 08/12/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | ROCA CORPORACION EMPRESARIAL |
Data de autorización | 01/03/2024 |
Nome | CAÑAS PITA DE LA VEGA, MARINA GABRIELA |
Senior | PRESIDENTA DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Data de finalización | 07/12/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | EL PAIS |
Data de autorización | 16/01/2024 |
Páxina 1 de 51