509 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 11/11/2016 | ROTHSCHILD & SONS LIMITED | 25/11/2016 |
FERRE NAVARRETE, MIGUEL | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 11/11/2016 | ESTRATELIS CAPITAL MARKETS & CORP, S.L. | 17/04/2018 |
FERRE NAVARRETE, MIGUEL | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 11/11/2016 | BURSON-MARSTELLER LIMITED | 18/11/2016 |
FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | INTERIOR | 18/11/2016 | ABSYLUM INTEGRAL SERVICES S.L | 07/03/2017 |
FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | INTERIOR | 18/11/2016 | OTO MELARA IBERICA | 25/08/2017 |
ARGUELLES SALAVERRIA, PEDRO | SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA | DEFENSA | 18/11/2016 | INSTITUTO DE EMPRESA | 14/02/2017 |
FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | INTERIOR | 18/11/2016 | TRABAJADOR AUTONOMO | 21/04/2017 |
FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | INTERIOR | 18/11/2016 | PREVENTIA NEURO-TECHNOLOGY S.L | 07/03/2017 |
FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | INTERIOR | 18/11/2016 | RED ELECTRICA ESPAÑOLA | 28/02/2017 |
NOGUERA TEJEDOR, DANIEL | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 24/11/2016 | ORANGE ESPAÑA, S.A. (ART. 15.4) | 01/02/2017 |
Nome | FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO |
---|---|
Senior | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de finalización | 11/11/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | ROTHSCHILD & SONS LIMITED |
Data de autorización | 25/11/2016 |
Nome | FERRE NAVARRETE, MIGUEL |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA |
Ministerio | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Data de finalización | 11/11/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | ESTRATELIS CAPITAL MARKETS & CORP, S.L. |
Data de autorización | 17/04/2018 |
Nome | FERRE NAVARRETE, MIGUEL |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA |
Ministerio | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Data de finalización | 11/11/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | BURSON-MARSTELLER LIMITED |
Data de autorización | 18/11/2016 |
Nome | FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
Ministerio | INTERIOR |
Data de finalización | 18/11/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | ABSYLUM INTEGRAL SERVICES S.L |
Data de autorización | 07/03/2017 |
Nome | FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
Ministerio | INTERIOR |
Data de finalización | 18/11/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | OTO MELARA IBERICA |
Data de autorización | 25/08/2017 |
Nome | ARGUELLES SALAVERRIA, PEDRO |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA |
Ministerio | DEFENSA |
Data de finalización | 18/11/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | INSTITUTO DE EMPRESA |
Data de autorización | 14/02/2017 |
Nome | FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
Ministerio | INTERIOR |
Data de finalización | 18/11/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | TRABAJADOR AUTONOMO |
Data de autorización | 21/04/2017 |
Nome | FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
Ministerio | INTERIOR |
Data de finalización | 18/11/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | PREVENTIA NEURO-TECHNOLOGY S.L |
Data de autorización | 07/03/2017 |
Nome | FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, ARSENIO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
Ministerio | INTERIOR |
Data de finalización | 18/11/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | RED ELECTRICA ESPAÑOLA |
Data de autorización | 28/02/2017 |
Nome | NOGUERA TEJEDOR, DANIEL |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministerio | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Data de finalización | 24/11/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | ORANGE ESPAÑA, S.A. (ART. 15.4) |
Data de autorización | 01/02/2017 |
Páxina 13 de 51