509 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
DUQUE DUQUE, PEDRO | MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACION | CIENCIA E INNOVACION | 12/07/2021 | EJERCICIO PROFESION INGENIERO AERONAUTICO. CLIENTE PRINCIPAL FUNDACION LA CAIXA | 25/04/2022 |
CONESA PAGES, MARIA MERCE | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA | FOMENTO | 02/07/2021 | BARCELONA GLOBAL | 04/05/2023 |
ULLOA PIÑEIRO, ANA | DIRECTORA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLON (OPE) | FOMENTO | 01/07/2021 | ADMINISTRADORA APORTA CONSULTORES ESTRATEGICOS, S.L | 15/07/2021 |
ARCHILLA FERNANDEZ, FERNANDO | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM | GRUPO SEPI | 07/06/2021 | JEFE DE PROYECTOS EN GESTELCOM SERVICIOS | 15/09/2021 |
MARTINEZ GIMENO, JOSE MIGUEL | DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA CNMV | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 31/05/2021 | URIA MENENDEZ ABOGADOS, SLP | 19/05/2021 |
CIERCO JIMENEZ DE PARGA, DAVID | D. GRAL. DE RED.ES | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 20/05/2021 | FUNDACION INFORPRESS | 04/06/2021 |
CIERCO JIMENEZ DE PARGA, DAVID | D. GRAL. DE RED.ES | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 20/05/2021 | AUTÓNOMO PARA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y DE LIDERAZGO | 01/06/2021 |
CIERCO JIMENEZ DE PARGA, DAVID | D. GRAL. DE RED.ES | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 20/05/2021 | ISSI TECNOLOGIA E INNOVACION, S.L. | 08/06/2021 |
FUENTES CASTRO, DANIEL | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 12/05/2021 | KREAB IBERIA, S.L. | 12/08/2021 |
ARCOS SÁNCHEZ, MARÍA TERESA | D. GRAL. DE TELECOMUNICACIONES Y ORDENACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL | ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 21/04/2021 | FUNDACION ESYS | 26/01/2022 |
Nom | DUQUE DUQUE, PEDRO |
---|---|
Alt càrrec | MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACION |
Ministeri | CIENCIA E INNOVACION |
Data de cessament | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | EJERCICIO PROFESION INGENIERO AERONAUTICO. CLIENTE PRINCIPAL FUNDACION LA CAIXA |
Data d'autorització | 25/04/2022 |
Nom | CONESA PAGES, MARIA MERCE |
Alt càrrec | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 02/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | BARCELONA GLOBAL |
Data d'autorització | 04/05/2023 |
Nom | ULLOA PIÑEIRO, ANA |
Alt càrrec | DIRECTORA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLON (OPE) |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 01/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | ADMINISTRADORA APORTA CONSULTORES ESTRATEGICOS, S.L |
Data d'autorització | 15/07/2021 |
Nom | ARCHILLA FERNANDEZ, FERNANDO |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM |
Ministeri | GRUPO SEPI |
Data de cessament | 07/06/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | JEFE DE PROYECTOS EN GESTELCOM SERVICIOS |
Data d'autorització | 15/09/2021 |
Nom | MARTINEZ GIMENO, JOSE MIGUEL |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA CNMV |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 31/05/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | URIA MENENDEZ ABOGADOS, SLP |
Data d'autorització | 19/05/2021 |
Nom | CIERCO JIMENEZ DE PARGA, DAVID |
Alt càrrec | D. GRAL. DE RED.ES |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 20/05/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | FUNDACION INFORPRESS |
Data d'autorització | 04/06/2021 |
Nom | CIERCO JIMENEZ DE PARGA, DAVID |
Alt càrrec | D. GRAL. DE RED.ES |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 20/05/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | AUTÓNOMO PARA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y DE LIDERAZGO |
Data d'autorització | 01/06/2021 |
Nom | CIERCO JIMENEZ DE PARGA, DAVID |
Alt càrrec | D. GRAL. DE RED.ES |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 20/05/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | ISSI TECNOLOGIA E INNOVACION, S.L. |
Data d'autorització | 08/06/2021 |
Nom | FUENTES CASTRO, DANIEL |
Alt càrrec | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 12/05/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | KREAB IBERIA, S.L. |
Data d'autorització | 12/08/2021 |
Nom | ARCOS SÁNCHEZ, MARÍA TERESA |
Alt càrrec | D. GRAL. DE TELECOMUNICACIONES Y ORDENACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL |
Ministeri | ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
Data de cessament | 21/04/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | FUNDACION ESYS |
Data d'autorització | 26/01/2022 |
Pàgina 11 de 51