509 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
CALVET I VALERA, DAMIA | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 02/12/2022 | OUA GROUP | 07/02/2023 |
CALVET I VALERA, DAMIA | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 02/12/2022 | VERTIX GRUP IMMOBILIARI | 07/02/2023 |
BORJA VILLEL, MANUEL J. | DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA (MNCARS) (OPE) | CULTURA Y DEPORTE | 19/01/2023 | FUNDACION BIENAL DE SAO PAULO | 26/01/2023 |
MARRODAN FUNES, MARIA | DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA RIOJA | POLITICA TERRITORIAL | 31/08/2022 | PSOE LA RIOJA | 24/01/2023 |
SOLER SICILIA, ALBERT | D. GRAL. DEPORTES | CULTURA Y DEPORTE | 11/01/2023 | ACENTO PUBLIC AFFAIRS | 13/01/2023 |
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE | JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE | DEFENSA | 19/10/2022 | HEYMORICH, S.L. | 09/01/2023 |
BUENO SANCHEZ, JOSE MIGUEL | SUBSECRETARIO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 01/09/2021 | AYALA DE LA TORRE ABOGADOS | 23/12/2022 |
SANCHEZ ARISTI, ANGEL LUIS | D. GRAL. DE DIGITALIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 14/07/2021 | GRUPO NORTCONSULTING | 02/12/2022 |
RAMON-LACA CLAUSEN, PABLO DE | D. GRAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 24/08/2022 | DIRECTOR EJECUTIVO ALTERNO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | 23/11/2022 |
ANTOLIN LLORENTE, ION FERNANDO | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION INFORMATIVA | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 02/08/2022 | DIRECTOR DE COMUNICACION DEL PSOE | 27/10/2022 |
Nom | CALVET I VALERA, DAMIA |
---|---|
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) |
Ministeri | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de cessament | 02/12/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | OUA GROUP |
Data d'autorització | 07/02/2023 |
Nom | CALVET I VALERA, DAMIA |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA (OPE) |
Ministeri | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Data de cessament | 02/12/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | VERTIX GRUP IMMOBILIARI |
Data d'autorització | 07/02/2023 |
Nom | BORJA VILLEL, MANUEL J. |
Alt càrrec | DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA (MNCARS) (OPE) |
Ministeri | CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 19/01/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | FUNDACION BIENAL DE SAO PAULO |
Data d'autorització | 26/01/2023 |
Nom | MARRODAN FUNES, MARIA |
Alt càrrec | DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA RIOJA |
Ministeri | POLITICA TERRITORIAL |
Data de cessament | 31/08/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | PSOE LA RIOJA |
Data d'autorització | 24/01/2023 |
Nom | SOLER SICILIA, ALBERT |
Alt càrrec | D. GRAL. DEPORTES |
Ministeri | CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 11/01/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | ACENTO PUBLIC AFFAIRS |
Data d'autorització | 13/01/2023 |
Nom | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE |
Alt càrrec | JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 19/10/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | HEYMORICH, S.L. |
Data d'autorització | 09/01/2023 |
Nom | BUENO SANCHEZ, JOSE MIGUEL |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE JUSTICIA |
Ministeri | JUSTICIA |
Data de cessament | 01/09/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | AYALA DE LA TORRE ABOGADOS |
Data d'autorització | 23/12/2022 |
Nom | SANCHEZ ARISTI, ANGEL LUIS |
Alt càrrec | D. GRAL. DE DIGITALIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 14/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | GRUPO NORTCONSULTING |
Data d'autorització | 02/12/2022 |
Nom | RAMON-LACA CLAUSEN, PABLO DE |
Alt càrrec | D. GRAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 24/08/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIRECTOR EJECUTIVO ALTERNO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
Data d'autorització | 23/11/2022 |
Nom | ANTOLIN LLORENTE, ION FERNANDO |
Alt càrrec | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION INFORMATIVA |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 02/08/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIRECTOR DE COMUNICACION DEL PSOE |
Data d'autorització | 27/10/2022 |
Pàgina 7 de 51