509 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
ESPINOSA GARCIA, JUAN | DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DEL JUEGO | HACIENDA | 05/05/2020 | THE BETTING AND GAMING COUNCIL, SANMAN LAW & CORPORATE AFFAIRS, DEEL, INC., Y COMPAÑÍA DE TABACOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A. | 11/03/2022 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | DISPLAY CONNECTORS S.L. | 23/02/2022 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | CURSO DE LIDERAZGO CEOE | 23/02/2022 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | PROGRAMA PLANTA BAIXA TV3 | 23/02/2022 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | CN5.COM | 23/02/2022 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | FUNDACION HAMILTON A.Y.S. | 23/02/2022 |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | PARIS SCHOOL OF INTERNATIONAL AFFAIRS DE SCIENCES PO | 18/02/2022 |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | DANONE SA | 14/02/2022 |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | ESCUELA DE GOBERNANZA TRANSNACIONAL | 14/02/2022 |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | THINK TANK EUROPEAN HOUSE | 14/02/2022 |
Nom | ESPINOSA GARCIA, JUAN |
---|---|
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DEL JUEGO |
Ministeri | HACIENDA |
Data de cessament | 05/05/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | THE BETTING AND GAMING COUNCIL, SANMAN LAW & CORPORATE AFFAIRS, DEEL, INC., Y COMPAÑÍA DE TABACOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A. |
Data d'autorització | 11/03/2022 |
Nom | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministeri | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Data de cessament | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | DISPLAY CONNECTORS S.L. |
Data d'autorització | 23/02/2022 |
Nom | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministeri | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Data de cessament | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | CURSO DE LIDERAZGO CEOE |
Data d'autorització | 23/02/2022 |
Nom | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministeri | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Data de cessament | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | PROGRAMA PLANTA BAIXA TV3 |
Data d'autorització | 23/02/2022 |
Nom | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministeri | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Data de cessament | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | CN5.COM |
Data d'autorització | 23/02/2022 |
Nom | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministeri | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Data de cessament | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | FUNDACION HAMILTON A.Y.S. |
Data d'autorització | 23/02/2022 |
Nom | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
Alt càrrec | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | PARIS SCHOOL OF INTERNATIONAL AFFAIRS DE SCIENCES PO |
Data d'autorització | 18/02/2022 |
Nom | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
Alt càrrec | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | DANONE SA |
Data d'autorització | 14/02/2022 |
Nom | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
Alt càrrec | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | ESCUELA DE GOBERNANZA TRANSNACIONAL |
Data d'autorització | 14/02/2022 |
Nom | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
Alt càrrec | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | THINK TANK EUROPEAN HOUSE |
Data d'autorització | 14/02/2022 |
Pàgina 10 de 51