509 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
ANTON BELTRAN , CESAR | DIRECTOR GENERAL DEL IMSERSO | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 25/11/2016 | COFARES, S.A. | 25/11/2016 |
MARTIN-ABRIL Y CALVO, DIEGO | DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 02/12/2016 | ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN GOMEZ ACEBO & POMBO ABOGADO | 23/12/2016 |
VAZQUEZ VEGA, PABLO | PRESIDENTE DE RENFE-OPERADORA | FOMENTO | 02/12/2016 | CONSULTORA MCKINSEY S.L. | 06/11/2017 |
VAZQUEZ VEGA, PABLO | PRESIDENTE DE RENFE-OPERADORA | FOMENTO | 02/12/2016 | DIRECTOR DE CUNEF | 16/02/2017 |
POVEDA ORTEGA, TOMAS | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | ATREVIA | 13/02/2018 |
ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA ITALIANA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | ASESOR DEL COMISARIO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA | 06/04/2017 |
POVEDA ORTEGA, TOMAS | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | EMPRESA PROPIA: ALISIOS CORPORATE STRATEGY, S.L. | 08/02/2017 |
ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA ITALIANA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | TYPSA. SOCIEDAD DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y ARCQUITECTURA | 16/01/2017 |
POVEDA ORTEGA, TOMAS | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | CONSTITUCIÓN DE EMPRESA PROPIA SPIRAL DNA TECH CORP, S.L. | 23/02/2018 |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 16/12/2016 | CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO | 13/03/2018 |
Nom | ANTON BELTRAN , CESAR |
---|---|
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DEL IMSERSO |
Ministeri | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Data de cessament | 25/11/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | COFARES, S.A. |
Data d'autorització | 25/11/2016 |
Nom | MARTIN-ABRIL Y CALVO, DIEGO |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS |
Ministeri | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS |
Data de cessament | 02/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN GOMEZ ACEBO & POMBO ABOGADO |
Data d'autorització | 23/12/2016 |
Nom | VAZQUEZ VEGA, PABLO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE RENFE-OPERADORA |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 02/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSULTORA MCKINSEY S.L. |
Data d'autorització | 06/11/2017 |
Nom | VAZQUEZ VEGA, PABLO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE RENFE-OPERADORA |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 02/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIRECTOR DE CUNEF |
Data d'autorització | 16/02/2017 |
Nom | POVEDA ORTEGA, TOMAS |
Alt càrrec | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 09/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ATREVIA |
Data d'autorització | 13/02/2018 |
Nom | ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA ITALIANA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 09/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR DEL COMISARIO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA |
Data d'autorització | 06/04/2017 |
Nom | POVEDA ORTEGA, TOMAS |
Alt càrrec | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 09/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | EMPRESA PROPIA: ALISIOS CORPORATE STRATEGY, S.L. |
Data d'autorització | 08/02/2017 |
Nom | ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA ITALIANA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 09/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | TYPSA. SOCIEDAD DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y ARCQUITECTURA |
Data d'autorització | 16/01/2017 |
Nom | POVEDA ORTEGA, TOMAS |
Alt càrrec | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 09/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSTITUCIÓN DE EMPRESA PROPIA SPIRAL DNA TECH CORP, S.L. |
Data d'autorització | 23/02/2018 |
Nom | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 16/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO |
Data d'autorització | 13/03/2018 |
Pàgina 14 de 51