509 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
ARISTEGUI Y SAN ROMAN, GUSTAVO | EMBAJADOR EN LA INDIA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 18/12/2015 | MERCURY LLC (EEUU) | 06/05/2016 |
DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO | SECRETARIO GENERAL TECNICO | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 30/12/2015 | CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA | 13/01/2016 |
DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO | SECRETARIO GENERAL TECNICO | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 30/12/2015 | MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO AZVI | 29/12/2015 |
RAMOS DE ARMAS, FEDERICO | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 22/01/2016 | SUEZ SPAIN, S.L. | 14/07/2017 |
COMAS ABAD, RAFAEL | JEFE DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD | DEFENSA | 17/02/2016 | ASESOR PARA LA EMPRESA TRC | 27/05/2016 |
COMAS ABAD, RAFAEL | JEFE DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD | DEFENSA | 17/02/2016 | ASESOR PARA SURICATTA SYSTEMS, S.L. | 27/05/2016 |
SORIA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL | MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 15/04/2016 | EMPRESA PROPIA. SORBEN PARTNERS, S.L. | 30/01/2017 |
SAZ RODRÍGUEZ, HÉCTOR | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 18/04/2016 | REINGRESO EN EXTEL CRM (SUBDIVISION DE ADECCO) | 13/04/2016 |
LÓPEZ RUPÉREZ, FRANCISCO | PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 13/05/2016 | UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA | 12/12/2016 |
LÓPEZ RUPÉREZ, FRANCISCO | PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 13/05/2016 | ASESORÍA Y ESTUDIOS EN MATERIA EDUCATIVA. POR CUENTA PROPIA | 15/06/2016 |
Nom | ARISTEGUI Y SAN ROMAN, GUSTAVO |
---|---|
Alt càrrec | EMBAJADOR EN LA INDIA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 18/12/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | MERCURY LLC (EEUU) |
Data d'autorització | 06/05/2016 |
Nom | DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO |
Alt càrrec | SECRETARIO GENERAL TECNICO |
Ministeri | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Data de cessament | 30/12/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA |
Data d'autorització | 13/01/2016 |
Nom | DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO |
Alt càrrec | SECRETARIO GENERAL TECNICO |
Ministeri | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Data de cessament | 30/12/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO AZVI |
Data d'autorització | 29/12/2015 |
Nom | RAMOS DE ARMAS, FEDERICO |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministeri | PRESIDENCIA |
Data de cessament | 22/01/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | SUEZ SPAIN, S.L. |
Data d'autorització | 14/07/2017 |
Nom | COMAS ABAD, RAFAEL |
Alt càrrec | JEFE DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 17/02/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR PARA LA EMPRESA TRC |
Data d'autorització | 27/05/2016 |
Nom | COMAS ABAD, RAFAEL |
Alt càrrec | JEFE DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 17/02/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR PARA SURICATTA SYSTEMS, S.L. |
Data d'autorització | 27/05/2016 |
Nom | SORIA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL |
Alt càrrec | MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO |
Ministeri | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Data de cessament | 15/04/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | EMPRESA PROPIA. SORBEN PARTNERS, S.L. |
Data d'autorització | 30/01/2017 |
Nom | SAZ RODRÍGUEZ, HÉCTOR |
Alt càrrec | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD |
Ministeri | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Data de cessament | 18/04/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | REINGRESO EN EXTEL CRM (SUBDIVISION DE ADECCO) |
Data d'autorització | 13/04/2016 |
Nom | LÓPEZ RUPÉREZ, FRANCISCO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO |
Ministeri | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 13/05/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA |
Data d'autorització | 12/12/2016 |
Nom | LÓPEZ RUPÉREZ, FRANCISCO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO |
Ministeri | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 13/05/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESORÍA Y ESTUDIOS EN MATERIA EDUCATIVA. POR CUENTA PROPIA |
Data d'autorització | 15/06/2016 |
Pàgina 10 de 51