509 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
ARCOS SÁNCHEZ, MARÍA TERESA | D. GRAL. DE TELECOMUNICACIONES Y ORDENACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL | ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 21/04/2021 | LLORENTE Y CUENCA S.A. | 26/01/2022 |
ARCOS SÁNCHEZ, MARÍA TERESA | D. GRAL. DE TELECOMUNICACIONES Y ORDENACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL | ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 21/04/2021 | ENAGAS, S.A. | 27/04/2021 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | DISPLAY CONNECTORS S.L. | 23/02/2022 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | CURSO DE LIDERAZGO CEOE | 23/02/2022 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | FUNDACION INSTITUTO 25 DE MAYO PARA LA DEMOCRACIA | 08/11/2021 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | CADENA SER | 01/10/2021 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | PROGRAMA PLANTA BAIXA TV3 | 23/02/2022 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | CN5.COM | 23/02/2022 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | FUNDACION HAMILTON A.Y.S. | 23/02/2022 |
IGLESIAS TURRION, PABLO | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 31/03/2021 | CENTRO DE INVESTIGACION INTERNET INTERDISCIPLINARY INSTITUTE DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUÑA | 07/09/2021 |
Nom | ARCOS SÁNCHEZ, MARÍA TERESA |
---|---|
Alt càrrec | D. GRAL. DE TELECOMUNICACIONES Y ORDENACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL |
Ministeri | ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
Data de cessament | 21/04/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | LLORENTE Y CUENCA S.A. |
Data d'autorització | 26/01/2022 |
Nom | ARCOS SÁNCHEZ, MARÍA TERESA |
Alt càrrec | D. GRAL. DE TELECOMUNICACIONES Y ORDENACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL |
Ministeri | ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
Data de cessament | 21/04/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | ENAGAS, S.A. |
Data d'autorització | 27/04/2021 |
Nom | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministeri | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Data de cessament | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | DISPLAY CONNECTORS S.L. |
Data d'autorització | 23/02/2022 |
Nom | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministeri | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Data de cessament | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | CURSO DE LIDERAZGO CEOE |
Data d'autorització | 23/02/2022 |
Nom | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministeri | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Data de cessament | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | FUNDACION INSTITUTO 25 DE MAYO PARA LA DEMOCRACIA |
Data d'autorització | 08/11/2021 |
Nom | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministeri | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Data de cessament | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | CADENA SER |
Data d'autorització | 01/10/2021 |
Nom | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministeri | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Data de cessament | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | PROGRAMA PLANTA BAIXA TV3 |
Data d'autorització | 23/02/2022 |
Nom | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministeri | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Data de cessament | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | CN5.COM |
Data d'autorització | 23/02/2022 |
Nom | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministeri | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Data de cessament | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | FUNDACION HAMILTON A.Y.S. |
Data d'autorització | 23/02/2022 |
Nom | IGLESIAS TURRION, PABLO |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Ministeri | DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 |
Data de cessament | 31/03/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | CENTRO DE INVESTIGACION INTERNET INTERDISCIPLINARY INSTITUTE DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUÑA |
Data d'autorització | 07/09/2021 |
Pàgina 12 de 51