509 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
CRUELLS LOPEZ, MARTA | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES | UNIVERSIDADES | 23/11/2023 | FUNDACION SURT | 26/03/2024 |
CRUELLS LOPEZ, MARTA | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES | UNIVERSIDADES | 23/11/2023 | ALIA, ASSOCIACIO DE DONES PER LA RECERCA I L ACCIO | 26/03/2024 |
CRUELLS LOPEZ, MARTA | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES | UNIVERSIDADES | 23/11/2023 | PROHABITATGE | 26/03/2024 |
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/01/2024 | TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL | 25/03/2024 |
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS | MINISTRO DE CONSUMO | CONSUMO | 21/11/2023 | ALANIS | 25/03/2024 |
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/01/2024 | FUNDACION INCIPE | 25/03/2024 |
RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO | PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA | GRUPO SEPI | 28/12/2023 | ATREVIA COMUNICACIàN, S.L. | 25/03/2024 |
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS | MINISTRO DE CONSUMO | CONSUMO | 21/11/2023 | DIARIO.ES | 25/03/2024 |
BELLO MORA, MIGUEL | COMISIONADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y TRANSFORMACION ECONOMICA (PERTE) AEROESPACIAL | CIENCIA E INNOVACION | 28/12/2023 | CENTRO DE EXCELENCIA E INNOVACION PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL | 15/03/2024 |
BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) | DEFENSA | 28/12/2023 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA | 15/03/2024 |
Nom | CRUELLS LOPEZ, MARTA |
---|---|
Alt càrrec | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES |
Ministeri | UNIVERSIDADES |
Data de cessament | 23/11/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | FUNDACION SURT |
Data d'autorització | 26/03/2024 |
Nom | CRUELLS LOPEZ, MARTA |
Alt càrrec | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES |
Ministeri | UNIVERSIDADES |
Data de cessament | 23/11/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | ALIA, ASSOCIACIO DE DONES PER LA RECERCA I L ACCIO |
Data d'autorització | 26/03/2024 |
Nom | CRUELLS LOPEZ, MARTA |
Alt càrrec | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES |
Ministeri | UNIVERSIDADES |
Data de cessament | 23/11/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | PROHABITATGE |
Data d'autorització | 26/03/2024 |
Nom | DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 24/01/2024 |
Empresa / Atividad autoritzada | TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL |
Data d'autorització | 25/03/2024 |
Nom | GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS |
Alt càrrec | MINISTRO DE CONSUMO |
Ministeri | CONSUMO |
Data de cessament | 21/11/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | ALANIS |
Data d'autorització | 25/03/2024 |
Nom | DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 24/01/2024 |
Empresa / Atividad autoritzada | FUNDACION INCIPE |
Data d'autorització | 25/03/2024 |
Nom | RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO |
Alt càrrec | PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA |
Ministeri | GRUPO SEPI |
Data de cessament | 28/12/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | ATREVIA COMUNICACIàN, S.L. |
Data d'autorització | 25/03/2024 |
Nom | GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS |
Alt càrrec | MINISTRO DE CONSUMO |
Ministeri | CONSUMO |
Data de cessament | 21/11/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIARIO.ES |
Data d'autorització | 25/03/2024 |
Nom | BELLO MORA, MIGUEL |
Alt càrrec | COMISIONADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y TRANSFORMACION ECONOMICA (PERTE) AEROESPACIAL |
Ministeri | CIENCIA E INNOVACION |
Data de cessament | 28/12/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | CENTRO DE EXCELENCIA E INNOVACION PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL |
Data d'autorització | 15/03/2024 |
Nom | BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA |
Alt càrrec | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 28/12/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA |
Data d'autorització | 15/03/2024 |
Pàgina 1 de 51