509 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR PARA PANRICO SAU. CIF A84354174 | 06/05/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES. EGARSAT MCCS Nº 276 | 27/09/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES IBERMUTUAMUR | 27/09/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES MUTUA UNIVERSAL | 27/09/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES UNIVALE | 27/09/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES ACTIVA MUTUA | 27/09/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR EN ALTAFULLA PATRIMONIS, S.L. | 01/02/2017 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR EN SERVEIS FUNERARIS | 01/02/2017 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR EN CASAS SOLID, S.L | 01/02/2017 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESORAMIENTO EN PYRENEES SA | 02/12/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
---|---|
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR PARA PANRICO SAU. CIF A84354174 |
Data d'autorització | 06/05/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES. EGARSAT MCCS Nº 276 |
Data d'autorització | 27/09/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES IBERMUTUAMUR |
Data d'autorització | 27/09/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES MUTUA UNIVERSAL |
Data d'autorització | 27/09/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES UNIVALE |
Data d'autorització | 27/09/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES ACTIVA MUTUA |
Data d'autorització | 27/09/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR EN ALTAFULLA PATRIMONIS, S.L. |
Data d'autorització | 01/02/2017 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR EN SERVEIS FUNERARIS |
Data d'autorització | 01/02/2017 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR EN CASAS SOLID, S.L |
Data d'autorització | 01/02/2017 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESORAMIENTO EN PYRENEES SA |
Data d'autorització | 02/12/2016 |
Pàgina 6 de 51