509 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
ZUGAZA MIRANDA, MIGUEL | D. DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 17/03/2017 | REINGRESO EN EN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO | 28/03/2017 |
GARCIA SANCHEZ, FERNANDO | JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA | DEFENSA | 24/03/2017 | PRESIDENTE DE LA FUNDACION IBERDROLA | 29/06/2018 |
GARCIA ARNAIZ, FRANCISCO JAVIER | JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE | DEFENSA | 31/03/2017 | ASESOR EXTERNO PARA GLOBAL TRAINING AVIATION | 21/11/2017 |
ROCA BASSAS, ANDREU | PRESIDENTE DE SIEPSA | INTERIOR | 20/04/2017 | CLIMAVA, S.L. | 18/09/2017 |
ROCA BASSAS, ANDREU | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO | GRUPO PATRIMONIO | 20/04/2017 | MARFINA SERVEIS S.L. | 25/06/2019 |
MIGUEL Y EGEA, RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 05/05/2017 | AUTONOMO | 01/07/2019 |
RIVERO CUADRADO, AGUSTIN | D. GRAL. CARTERA BASICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 05/05/2017 | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | 18/09/2017 |
FERRER PEREZ, EUGENIO | JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE | DEFENSA | 12/05/2017 | INDRA SISTEMAS, S.A. | 04/12/2017 |
SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO | EMBAJADOR EN EMIRATOS ARABES | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 12/05/2017 | ACCIONA, S.A. | 08/05/2017 |
LUIS BRITO, MILAGROS | VICEPRESIDENTA DEL CONSORCIO PUBLICO ZONA ESPECIAL CANARIA | HACIENDA Y FUNCION PUBLICA | 02/06/2017 | FUNDACION CANARIA DE LA UNIÓN DEPORTIVA DE LAS PALMAS | 11/01/2018 |
Nom | ZUGAZA MIRANDA, MIGUEL |
---|---|
Alt càrrec | D. DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO |
Ministeri | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 17/03/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | REINGRESO EN EN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO |
Data d'autorització | 28/03/2017 |
Nom | GARCIA SANCHEZ, FERNANDO |
Alt càrrec | JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 24/03/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | PRESIDENTE DE LA FUNDACION IBERDROLA |
Data d'autorització | 29/06/2018 |
Nom | GARCIA ARNAIZ, FRANCISCO JAVIER |
Alt càrrec | JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 31/03/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR EXTERNO PARA GLOBAL TRAINING AVIATION |
Data d'autorització | 21/11/2017 |
Nom | ROCA BASSAS, ANDREU |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE SIEPSA |
Ministeri | INTERIOR |
Data de cessament | 20/04/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | CLIMAVA, S.L. |
Data d'autorització | 18/09/2017 |
Nom | ROCA BASSAS, ANDREU |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO |
Ministeri | GRUPO PATRIMONIO |
Data de cessament | 20/04/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | MARFINA SERVEIS S.L. |
Data d'autorització | 25/06/2019 |
Nom | MIGUEL Y EGEA, RAMON |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 05/05/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | AUTONOMO |
Data d'autorització | 01/07/2019 |
Nom | RIVERO CUADRADO, AGUSTIN |
Alt càrrec | D. GRAL. CARTERA BASICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA |
Ministeri | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Data de cessament | 05/05/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID |
Data d'autorització | 18/09/2017 |
Nom | FERRER PEREZ, EUGENIO |
Alt càrrec | JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 12/05/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | INDRA SISTEMAS, S.A. |
Data d'autorització | 04/12/2017 |
Nom | SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN EMIRATOS ARABES |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 12/05/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | ACCIONA, S.A. |
Data d'autorització | 08/05/2017 |
Nom | LUIS BRITO, MILAGROS |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTA DEL CONSORCIO PUBLICO ZONA ESPECIAL CANARIA |
Ministeri | HACIENDA Y FUNCION PUBLICA |
Data de cessament | 02/06/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | FUNDACION CANARIA DE LA UNIÓN DEPORTIVA DE LAS PALMAS |
Data d'autorització | 11/01/2018 |
Pàgina 16 de 51