509 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR PARA MIGUEL TORRES, S.A | 07/06/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR PARA PETROBRAS PARTICIPACIONES, S.L. | 10/06/2016 |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | CONSEJERO DE PORTAL UNIVERSIA, S.A. | 10/06/2016 |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | PATRONO FUNDACION UNIV. CANTABRIA PARA ESTUDIO Y LA INVESTIG. SECTOR FINANCIERO (UCEIF) | 15/06/2016 |
LÓPEZ RUPÉREZ, FRANCISCO | PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 13/05/2016 | ASESORÍA Y ESTUDIOS EN MATERIA EDUCATIVA. POR CUENTA PROPIA | 15/06/2016 |
ADROHER BIOSCA, M. SALOME | D. GRAL. DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 01/07/2016 | REINGRESO COMO PROFESORA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS | 01/07/2016 |
MATO ADROVER, ANA | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 26/11/2014 | COLABORACION CENTRO UNIVERSITARIO CEDEU | 02/07/2016 |
AZNAR GARRIGUES, RAFAEL | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DEL PUERTO DE VALENCIA | FOMENTO | 14/08/2015 | COMPATIBILIDAD LEY 53/1984. ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERIA POR CUENTA PROPIA | 04/07/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR PARA BOLQUET, S.L. | 05/07/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR PARA INVESTHOLDING J.D., SL | 18/07/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
---|---|
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR PARA MIGUEL TORRES, S.A |
Data d'autorització | 07/06/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR PARA PETROBRAS PARTICIPACIONES, S.L. |
Data d'autorització | 10/06/2016 |
Nom | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministeri | PRESIDENCIA |
Data de cessament | 19/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSEJERO DE PORTAL UNIVERSIA, S.A. |
Data d'autorització | 10/06/2016 |
Nom | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministeri | PRESIDENCIA |
Data de cessament | 19/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | PATRONO FUNDACION UNIV. CANTABRIA PARA ESTUDIO Y LA INVESTIG. SECTOR FINANCIERO (UCEIF) |
Data d'autorització | 15/06/2016 |
Nom | LÓPEZ RUPÉREZ, FRANCISCO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO |
Ministeri | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 13/05/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESORÍA Y ESTUDIOS EN MATERIA EDUCATIVA. POR CUENTA PROPIA |
Data d'autorització | 15/06/2016 |
Nom | ADROHER BIOSCA, M. SALOME |
Alt càrrec | D. GRAL. DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA |
Ministeri | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Data de cessament | 01/07/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | REINGRESO COMO PROFESORA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS |
Data d'autorització | 01/07/2016 |
Nom | MATO ADROVER, ANA |
Alt càrrec | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Ministeri | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Data de cessament | 26/11/2014 |
Empresa / Atividad autoritzada | COLABORACION CENTRO UNIVERSITARIO CEDEU |
Data d'autorització | 02/07/2016 |
Nom | AZNAR GARRIGUES, RAFAEL |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DEL PUERTO DE VALENCIA |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 14/08/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | COMPATIBILIDAD LEY 53/1984. ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERIA POR CUENTA PROPIA |
Data d'autorització | 04/07/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR PARA BOLQUET, S.L. |
Data d'autorització | 05/07/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR PARA INVESTHOLDING J.D., SL |
Data d'autorització | 18/07/2016 |
Pàgina 8 de 51