509 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 02/08/2014 | MIEMBRO FUNDACION BANCO SABADELL | 21/01/2015 |
AGUILAR VIYUELA, FERNANDO | PRESIDENTE DE DEFENSA Y EXPORTACIÓN, S.A. | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 31/01/2015 | CLUB DE TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y SU FILIAL WORLD EXHIBITIONS | 10/02/2015 |
GONZALEZ-ECHENIQUE CASTELLANOS DE UBAO, LEOPOLDO | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA CORPORACION RTVE | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 26/09/2014 | SOCIEDAD EVERIS, S.L.U. | 23/02/2015 |
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 02/08/2014 | MIEMBRO FUNDACION PRINCESA DE ASTURIAS | 06/03/2015 |
RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 23/09/2014 | PROFESOR AYUDANTE EN EL CLAUSTRO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA | 16/04/2015 |
RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 23/09/2014 | SOCIEDAD THINKING HEADS GROUP, S.L. | 23/04/2015 |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | BANCO SANTANDER | 25/05/2015 |
PRIETO DE PEDRO, JESUS | D. GRAL. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 03/10/2014 | COLABORACION CON EL ESTUDIO JURIDICO AC&G ASESORES LEGALES POR CONVENIO CON LA UNED | 11/06/2015 |
TORRES-DULCE LIFANTE, EDUARDO | FISCAL GENERAL DEL ESTADO | JUSTICIA | 19/12/2014 | DESPACHO GARRIGUES | 10/07/2015 |
MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 29/05/2015 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA A LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO DEL CABILDO DE LANZAROTE | 30/07/2015 |
Nom | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL |
---|---|
Alt càrrec | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 02/08/2014 |
Empresa / Atividad autoritzada | MIEMBRO FUNDACION BANCO SABADELL |
Data d'autorització | 21/01/2015 |
Nom | AGUILAR VIYUELA, FERNANDO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE DEFENSA Y EXPORTACIÓN, S.A. |
Ministeri | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Data de cessament | 31/01/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | CLUB DE TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y SU FILIAL WORLD EXHIBITIONS |
Data d'autorització | 10/02/2015 |
Nom | GONZALEZ-ECHENIQUE CASTELLANOS DE UBAO, LEOPOLDO |
Alt càrrec | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA CORPORACION RTVE |
Ministeri | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Data de cessament | 26/09/2014 |
Empresa / Atividad autoritzada | SOCIEDAD EVERIS, S.L.U. |
Data d'autorització | 23/02/2015 |
Nom | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL |
Alt càrrec | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 02/08/2014 |
Empresa / Atividad autoritzada | MIEMBRO FUNDACION PRINCESA DE ASTURIAS |
Data d'autorització | 06/03/2015 |
Nom | RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO |
Alt càrrec | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministeri | JUSTICIA |
Data de cessament | 23/09/2014 |
Empresa / Atividad autoritzada | PROFESOR AYUDANTE EN EL CLAUSTRO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA |
Data d'autorització | 16/04/2015 |
Nom | RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO |
Alt càrrec | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministeri | JUSTICIA |
Data de cessament | 23/09/2014 |
Empresa / Atividad autoritzada | SOCIEDAD THINKING HEADS GROUP, S.L. |
Data d'autorització | 23/04/2015 |
Nom | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministeri | PRESIDENCIA |
Data de cessament | 19/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | BANCO SANTANDER |
Data d'autorització | 25/05/2015 |
Nom | PRIETO DE PEDRO, JESUS |
Alt càrrec | D. GRAL. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES |
Ministeri | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 03/10/2014 |
Empresa / Atividad autoritzada | COLABORACION CON EL ESTUDIO JURIDICO AC&G ASESORES LEGALES POR CONVENIO CON LA UNED |
Data d'autorització | 11/06/2015 |
Nom | TORRES-DULCE LIFANTE, EDUARDO |
Alt càrrec | FISCAL GENERAL DEL ESTADO |
Ministeri | JUSTICIA |
Data de cessament | 19/12/2014 |
Empresa / Atividad autoritzada | DESPACHO GARRIGUES |
Data d'autorització | 10/07/2015 |
Nom | MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministeri | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Data de cessament | 29/05/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA A LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO DEL CABILDO DE LANZAROTE |
Data d'autorització | 30/07/2015 |
Pàgina 3 de 51