509 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA ITALIANA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | TYPSA. SOCIEDAD DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y ARCQUITECTURA | 16/01/2017 |
RODRIGUEZ MAYOR, M. LOURDES | D. CONSORCIO PUBLICO CENTRO NACIONAL DEL HIDROGENO | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 16/01/2017 | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | 25/01/2017 |
SORIA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL | MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 15/04/2016 | EMPRESA PROPIA. SORBEN PARTNERS, S.L. | 30/01/2017 |
FERRE NAVARRETE, MIGUEL | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 11/11/2016 | ERNST & YOUNG ABOGADOS | 31/01/2017 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR EN ALTAFULLA PATRIMONIS, S.L. | 01/02/2017 |
NOGUERA TEJEDOR, DANIEL | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 24/11/2016 | ORANGE ESPAÑA, S.A. (ART. 15.4) | 01/02/2017 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR EN SERVEIS FUNERARIS | 01/02/2017 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR EN CASAS SOLID, S.L | 01/02/2017 |
LOPEZ DE AVILA MUÑOZ, ANTONIO | PRESIDENTE DE SEGITUR | ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 08/02/2017 | REINGRESO EN EL INSTITUTO DE EMPRESA | 02/02/2017 |
POVEDA ORTEGA, TOMAS | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | EMPRESA PROPIA: ALISIOS CORPORATE STRATEGY, S.L. | 08/02/2017 |
Nom | ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER |
---|---|
Alt càrrec | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA ITALIANA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 09/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | TYPSA. SOCIEDAD DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y ARCQUITECTURA |
Data d'autorització | 16/01/2017 |
Nom | RODRIGUEZ MAYOR, M. LOURDES |
Alt càrrec | D. CONSORCIO PUBLICO CENTRO NACIONAL DEL HIDROGENO |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 16/01/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID |
Data d'autorització | 25/01/2017 |
Nom | SORIA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL |
Alt càrrec | MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO |
Ministeri | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Data de cessament | 15/04/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | EMPRESA PROPIA. SORBEN PARTNERS, S.L. |
Data d'autorització | 30/01/2017 |
Nom | FERRE NAVARRETE, MIGUEL |
Alt càrrec | SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA |
Ministeri | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Data de cessament | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ERNST & YOUNG ABOGADOS |
Data d'autorització | 31/01/2017 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR EN ALTAFULLA PATRIMONIS, S.L. |
Data d'autorització | 01/02/2017 |
Nom | NOGUERA TEJEDOR, DANIEL |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministeri | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Data de cessament | 24/11/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ORANGE ESPAÑA, S.A. (ART. 15.4) |
Data d'autorització | 01/02/2017 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR EN SERVEIS FUNERARIS |
Data d'autorització | 01/02/2017 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR EN CASAS SOLID, S.L |
Data d'autorització | 01/02/2017 |
Nom | LOPEZ DE AVILA MUÑOZ, ANTONIO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE SEGITUR |
Ministeri | ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Data de cessament | 08/02/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | REINGRESO EN EL INSTITUTO DE EMPRESA |
Data d'autorització | 02/02/2017 |
Nom | POVEDA ORTEGA, TOMAS |
Alt càrrec | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 09/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | EMPRESA PROPIA: ALISIOS CORPORATE STRATEGY, S.L. |
Data d'autorització | 08/02/2017 |
Pàgina 12 de 51