42 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
MARTINEZ LACAMBRA, ALBERTO | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 29/08/2023 | SORIGUE SAU VISOREN AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION SLU UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA | 29/08/2023 |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 16/12/2016 | CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO | 13/03/2018 |
TEMBOURY REDONDO, MIGUEL | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 23/09/2016 | CONSEJERO AEDAS HOMES, S.L. | 20/09/2017 |
TEMBOURY REDONDO, MIGUEL | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 23/09/2016 | SENIOR ADVISOR EN LA RAMA DE BANCA DE INVERSIÓN DE BARCLAYS BANK PLC | 25/08/2017 |
FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 11/11/2016 | CHAIRMAN DE ROTHSHILS S.A. EN ESPAÑA | 14/07/2017 |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 16/12/2016 | HUMAN VACCINES PROJECT | 18/04/2017 |
FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 11/11/2016 | ALTAMAR CAPITAL PARTNERS | 07/03/2017 |
CENTENO HUERTA, LOURDES | VICEPRESIDENTA DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 07/10/2016 | ERNST & YOUNG ABOGADOS | 09/02/2017 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR EN ALTAFULLA PATRIMONIS, S.L. | 01/02/2017 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR EN SERVEIS FUNERARIS | 01/02/2017 |
Nome | MARTINEZ LACAMBRA, ALBERTO |
---|---|
Senior | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de finalización | 29/08/2023 |
Empresa / Actividade autorizada | SORIGUE SAU VISOREN AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION SLU UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA |
Data de autorización | 29/08/2023 |
Nome | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA |
Senior | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de finalización | 16/12/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO |
Data de autorización | 13/03/2018 |
Nome | TEMBOURY REDONDO, MIGUEL |
Senior | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de finalización | 23/09/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | CONSEJERO AEDAS HOMES, S.L. |
Data de autorización | 20/09/2017 |
Nome | TEMBOURY REDONDO, MIGUEL |
Senior | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de finalización | 23/09/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | SENIOR ADVISOR EN LA RAMA DE BANCA DE INVERSIÓN DE BARCLAYS BANK PLC |
Data de autorización | 25/08/2017 |
Nome | FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO |
Senior | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de finalización | 11/11/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | CHAIRMAN DE ROTHSHILS S.A. EN ESPAÑA |
Data de autorización | 14/07/2017 |
Nome | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA |
Senior | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de finalización | 16/12/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | HUMAN VACCINES PROJECT |
Data de autorización | 18/04/2017 |
Nome | FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO |
Senior | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de finalización | 11/11/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | ALTAMAR CAPITAL PARTNERS |
Data de autorización | 07/03/2017 |
Nome | CENTENO HUERTA, LOURDES |
Senior | VICEPRESIDENTA DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de finalización | 07/10/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | ERNST & YOUNG ABOGADOS |
Data de autorización | 09/02/2017 |
Nome | AMAT I SALAS, ORIOL |
Senior | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de finalización | 09/06/2015 |
Empresa / Actividade autorizada | ASESOR EN ALTAFULLA PATRIMONIS, S.L. |
Data de autorización | 01/02/2017 |
Nome | AMAT I SALAS, ORIOL |
Senior | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de finalización | 09/06/2015 |
Empresa / Actividade autorizada | ASESOR EN SERVEIS FUNERARIS |
Data de autorización | 01/02/2017 |
Páxina 1 de 5