42 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
TEMBOURY REDONDO, MIGUEL | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 23/09/2016 | ESTUDIO JURÍDICO MIGUEL TEMBOURY, S.L. | 22/12/2016 |
TEMBOURY REDONDO, MIGUEL | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 23/09/2016 | CONSEJERO AEDAS HOMES, S.L. | 20/09/2017 |
CENTENO HUERTA, LOURDES | VICEPRESIDENTA DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 07/10/2016 | ERNST & YOUNG ABOGADOS | 09/02/2017 |
DAJANI GONZALEZ, JORGE | D. GRAL DE ANALISIS MACROECONOMICO Y ECONOMIA INTERNACIONAL | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 31/10/2016 | DIRECTOR EJECUTIVO ALTERNO EN EL FMI | 20/10/2016 |
FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 11/11/2016 | ALTAMAR CAPITAL PARTNERS | 07/03/2017 |
FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 11/11/2016 | CHAIRMAN DE ROTHSHILS S.A. EN ESPAÑA | 14/07/2017 |
FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 11/11/2016 | ROTHSCHILD & SONS LIMITED | 25/11/2016 |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 16/12/2016 | CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO | 13/03/2018 |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 16/12/2016 | HUMAN VACCINES PROJECT | 18/04/2017 |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 16/12/2016 | ALTAMAR CAPITAL PARTNERS, S.L. | 22/12/2016 |
Nom | TEMBOURY REDONDO, MIGUEL |
---|---|
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 23/09/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ESTUDIO JURÍDICO MIGUEL TEMBOURY, S.L. |
Data d'autorització | 22/12/2016 |
Nom | TEMBOURY REDONDO, MIGUEL |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 23/09/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSEJERO AEDAS HOMES, S.L. |
Data d'autorització | 20/09/2017 |
Nom | CENTENO HUERTA, LOURDES |
Alt càrrec | VICEPRESIDENTA DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 07/10/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ERNST & YOUNG ABOGADOS |
Data d'autorització | 09/02/2017 |
Nom | DAJANI GONZALEZ, JORGE |
Alt càrrec | D. GRAL DE ANALISIS MACROECONOMICO Y ECONOMIA INTERNACIONAL |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 31/10/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIRECTOR EJECUTIVO ALTERNO EN EL FMI |
Data d'autorització | 20/10/2016 |
Nom | FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO |
Alt càrrec | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ALTAMAR CAPITAL PARTNERS |
Data d'autorització | 07/03/2017 |
Nom | FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO |
Alt càrrec | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | CHAIRMAN DE ROTHSHILS S.A. EN ESPAÑA |
Data d'autorització | 14/07/2017 |
Nom | FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO |
Alt càrrec | S.E. DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ROTHSCHILD & SONS LIMITED |
Data d'autorització | 25/11/2016 |
Nom | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 16/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO |
Data d'autorització | 13/03/2018 |
Nom | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 16/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | HUMAN VACCINES PROJECT |
Data d'autorització | 18/04/2017 |
Nom | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 16/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ALTAMAR CAPITAL PARTNERS, S.L. |
Data d'autorització | 22/12/2016 |
Pàgina 4 de 5