12 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
GUIRAO CABRERA, JOSE | MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE | CULTURA Y DEPORTE | 13/01/2020 | FUNDACION SANDRETTO RE REBAUDENGO | 29/09/2020 |
HUERTA HERNANDEZ, MAXIMO | MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE | CULTURA Y DEPORTE | 13/06/2018 | CATORCE COMUNICACIÓN, S.L. | 11/06/2019 |
Nom | GUIRAO CABRERA, JOSE |
---|---|
Alt càrrec | MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE |
Ministeri | CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 13/01/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | FUNDACION SANDRETTO RE REBAUDENGO |
Data d'autorització | 29/09/2020 |
Nom | HUERTA HERNANDEZ, MAXIMO |
Alt càrrec | MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE |
Ministeri | CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 13/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | CATORCE COMUNICACIÓN, S.L. |
Data d'autorització | 11/06/2019 |
Pàgina 2 de 2