3 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO | PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA | GRUPO SEPI | 28/12/2023 | ATREVIA COMUNICACIàN, S.L. | 25/03/2024 |
CAÑAS PITA DE LA VEGA, MARINA GABRIELA | PRESIDENTA DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPO SEPI | 07/12/2023 | EL PAIS | 16/01/2024 |
SAENZ DE UGARTE SEVILLA, ALBERTO | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM, S.A. (S.M.E.) | GRUPO SEPI | 18/09/2023 | LYNTIA ACCESS | 22/12/2023 |
Nom | RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO |
---|---|
Alt càrrec | PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA |
Ministeri | GRUPO SEPI |
Data de cessament | 28/12/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | ATREVIA COMUNICACIàN, S.L. |
Data d'autorització | 25/03/2024 |
Nom | CAÑAS PITA DE LA VEGA, MARINA GABRIELA |
Alt càrrec | PRESIDENTA DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministeri | GRUPO SEPI |
Data de cessament | 07/12/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | EL PAIS |
Data d'autorització | 16/01/2024 |
Nom | SAENZ DE UGARTE SEVILLA, ALBERTO |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM, S.A. (S.M.E.) |
Ministeri | GRUPO SEPI |
Data de cessament | 18/09/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | LYNTIA ACCESS |
Data d'autorització | 22/12/2023 |
Pàgina 1 de 1
1