37 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE KUITVER ENERGIA S.L. | 05/03/2020 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE TALENGO | 19/07/2019 |
YUSTE ROJAS, CECILIA | EMBAJADORA EN BELGICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 24/08/2018 | BANCO DE SANTANDER COMO DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 11/07/2018 |
WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO | EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION | 26/06/2018 | SKILLS WEGO, S.L. | 24/02/2020 |
VALENCIA ALONSO, MANUEL MARÍA | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 13/10/2017 | REINGRESO EN TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. | 30/01/2018 |
SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO | EMBAJADOR EN EMIRATOS ARABES | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 12/05/2017 | ACCIONA, S.A. | 08/05/2017 |
MIGUEL Y EGEA, RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 05/05/2017 | AUTONOMO | 01/07/2019 |
GÓMEZ-MÚGICA SANZ, CARLOS | EMBAJADOR EN CANADÁ | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 10/03/2017 | AIRBUS DEFENSE Y SPACE SAU | 07/04/2017 |
POVEDA ORTEGA, TOMAS | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | ATREVIA | 13/02/2018 |
ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA ITALIANA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | ASESOR DEL COMISARIO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA | 06/04/2017 |
Nome | MORENES EULATE, PEDRO |
---|---|
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 07/09/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE KUITVER ENERGIA S.L. |
Data de autorización | 05/03/2020 |
Nome | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 07/09/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE TALENGO |
Data de autorización | 19/07/2019 |
Nome | YUSTE ROJAS, CECILIA |
Senior | EMBAJADORA EN BELGICA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 24/08/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | BANCO DE SANTANDER COMO DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES |
Data de autorización | 11/07/2018 |
Nome | WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO |
Senior | EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION |
Data de finalización | 26/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | SKILLS WEGO, S.L. |
Data de autorización | 24/02/2020 |
Nome | VALENCIA ALONSO, MANUEL MARÍA |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 13/10/2017 |
Empresa / Actividade autorizada | REINGRESO EN TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. |
Data de autorización | 30/01/2018 |
Nome | SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO |
Senior | EMBAJADOR EN EMIRATOS ARABES |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 12/05/2017 |
Empresa / Actividade autorizada | ACCIONA, S.A. |
Data de autorización | 08/05/2017 |
Nome | MIGUEL Y EGEA, RAMON |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 05/05/2017 |
Empresa / Actividade autorizada | AUTONOMO |
Data de autorización | 01/07/2019 |
Nome | GÓMEZ-MÚGICA SANZ, CARLOS |
Senior | EMBAJADOR EN CANADÁ |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 10/03/2017 |
Empresa / Actividade autorizada | AIRBUS DEFENSE Y SPACE SAU |
Data de autorización | 07/04/2017 |
Nome | POVEDA ORTEGA, TOMAS |
Senior | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 09/12/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | ATREVIA |
Data de autorización | 13/02/2018 |
Nome | ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA ITALIANA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 09/12/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | ASESOR DEL COMISARIO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA |
Data de autorización | 06/04/2017 |
Páxina 3 de 4