37 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
FLORES URBANO, PEDRO | D. FUNDACION INTERNACIONAL PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 29/09/2018 | DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ACTIVOS DE RECONVERSIÓN DE AC REAL & MGMT | 18/03/2019 |
GARCIA-MARGALLO MARFIL, JOSE MANUEL | MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 03/11/2016 | PRODUCTORA CUARZO PRODUCCIONES, S.L. | 28/12/2016 |
POVEDA ORTEGA, TOMAS | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | ATREVIA | 13/02/2018 |
ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA ITALIANA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | ASESOR DEL COMISARIO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA | 06/04/2017 |
POVEDA ORTEGA, TOMAS | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | EMPRESA PROPIA: ALISIOS CORPORATE STRATEGY, S.L. | 08/02/2017 |
ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA ITALIANA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | TYPSA. SOCIEDAD DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y ARCQUITECTURA | 16/01/2017 |
MIGUEL Y EGEA, RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 05/05/2017 | AUTONOMO | 01/07/2019 |
GÓMEZ-MÚGICA SANZ, CARLOS | EMBAJADOR EN CANADÁ | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 10/03/2017 | AIRBUS DEFENSE Y SPACE SAU | 07/04/2017 |
SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO | EMBAJADOR EN EMIRATOS ARABES | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 12/05/2017 | ACCIONA, S.A. | 08/05/2017 |
BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE LA INDIA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 28/10/2020 | VISALIA ENERGIA, SL. | 29/06/2022 |
Nome | FLORES URBANO, PEDRO |
---|---|
Senior | D. FUNDACION INTERNACIONAL PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 29/09/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ACTIVOS DE RECONVERSIÓN DE AC REAL & MGMT |
Data de autorización | 18/03/2019 |
Nome | GARCIA-MARGALLO MARFIL, JOSE MANUEL |
Senior | MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 03/11/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | PRODUCTORA CUARZO PRODUCCIONES, S.L. |
Data de autorización | 28/12/2016 |
Nome | POVEDA ORTEGA, TOMAS |
Senior | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 09/12/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | ATREVIA |
Data de autorización | 13/02/2018 |
Nome | ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA ITALIANA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 09/12/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | ASESOR DEL COMISARIO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA |
Data de autorización | 06/04/2017 |
Nome | POVEDA ORTEGA, TOMAS |
Senior | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 09/12/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | EMPRESA PROPIA: ALISIOS CORPORATE STRATEGY, S.L. |
Data de autorización | 08/02/2017 |
Nome | ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA ITALIANA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 09/12/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | TYPSA. SOCIEDAD DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y ARCQUITECTURA |
Data de autorización | 16/01/2017 |
Nome | MIGUEL Y EGEA, RAMON |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 05/05/2017 |
Empresa / Actividade autorizada | AUTONOMO |
Data de autorización | 01/07/2019 |
Nome | GÓMEZ-MÚGICA SANZ, CARLOS |
Senior | EMBAJADOR EN CANADÁ |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 10/03/2017 |
Empresa / Actividade autorizada | AIRBUS DEFENSE Y SPACE SAU |
Data de autorización | 07/04/2017 |
Nome | SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO |
Senior | EMBAJADOR EN EMIRATOS ARABES |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 12/05/2017 |
Empresa / Actividade autorizada | ACCIONA, S.A. |
Data de autorización | 08/05/2017 |
Nome | BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE LA INDIA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 28/10/2020 |
Empresa / Actividade autorizada | VISALIA ENERGIA, SL. |
Data de autorización | 29/06/2022 |
Páxina 2 de 4