37 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS | EMBAJADOR EN EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE | ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | 03/02/2021 | CONSULTORÍA PARA LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA | 16/04/2021 |
BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS | EMBAJADOR EN EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 03/02/2021 | CONSULTORIA PARA CREMADES&CALVO SOTELO | 26/07/2021 |
RODRIGUEZ-PONGA SALAMANCA, RAFAEL | SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO CERVANTES | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/09/2018 | PROFESOR COLABORADOR DOCTOR Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU | 17/01/2019 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE TALENGO | 19/07/2019 |
POVEDA ORTEGA, TOMAS | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 09/12/2016 | CONSTITUCIÓN DE EMPRESA PROPIA SPIRAL DNA TECH CORP, S.L. | 23/02/2018 |
ARISTEGUI Y SAN ROMAN, GUSTAVO | EMBAJADOR EN LA INDIA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 18/12/2015 | MERCURY LLC (EEUU) | 06/05/2016 |
PALACIO ESPAÑA, ÍÑIGO DE | EMBAJADOR EN CHILE | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 14/03/2014 | INDRA SISTEMAS, S.A. | 17/07/2014 |
Nome | BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS |
---|---|
Senior | EMBAJADOR EN EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN |
Data de finalización | 03/02/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | CONSULTORÍA PARA LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA |
Data de autorización | 16/04/2021 |
Nome | BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS |
Senior | EMBAJADOR EN EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 03/02/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | CONSULTORIA PARA CREMADES&CALVO SOTELO |
Data de autorización | 26/07/2021 |
Nome | RODRIGUEZ-PONGA SALAMANCA, RAFAEL |
Senior | SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO CERVANTES |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de finalización | 24/09/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | PROFESOR COLABORADOR DOCTOR Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU |
Data de autorización | 17/01/2019 |
Nome | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 07/09/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE TALENGO |
Data de autorización | 19/07/2019 |
Nome | POVEDA ORTEGA, TOMAS |
Senior | D. GRAL. DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 09/12/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | CONSTITUCIÓN DE EMPRESA PROPIA SPIRAL DNA TECH CORP, S.L. |
Data de autorización | 23/02/2018 |
Nome | ARISTEGUI Y SAN ROMAN, GUSTAVO |
Senior | EMBAJADOR EN LA INDIA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 18/12/2015 |
Empresa / Actividade autorizada | MERCURY LLC (EEUU) |
Data de autorización | 06/05/2016 |
Nome | PALACIO ESPAÑA, ÍÑIGO DE |
Senior | EMBAJADOR EN CHILE |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de finalización | 14/03/2014 |
Empresa / Actividade autorizada | INDRA SISTEMAS, S.A. |
Data de autorización | 17/07/2014 |
Páxina 4 de 4