37 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
MIGUEL Y EGEA, RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 05/05/2017 | AUTONOMO | 01/07/2019 |
SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO | EMBAJADOR EN EMIRATOS ARABES | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 12/05/2017 | ACCIONA, S.A. | 08/05/2017 |
VALENCIA ALONSO, MANUEL MARÍA | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 13/10/2017 | REINGRESO EN TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. | 30/01/2018 |
WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO | EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION | 26/06/2018 | SKILLS WEGO, S.L. | 24/02/2020 |
YUSTE ROJAS, CECILIA | EMBAJADORA EN BELGICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 24/08/2018 | BANCO DE SANTANDER COMO DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 11/07/2018 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AMPER INGENIO, S.L. | 26/09/2019 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | ASESOR JURIDICO POR CUENTA PROPIA | 20/11/2018 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE KUITVER ENERGIA S.L. | 05/03/2020 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE TALENGO | 19/07/2019 |
RODRIGUEZ-PONGA SALAMANCA, RAFAEL | SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO CERVANTES | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/09/2018 | PROFESOR COLABORADOR DOCTOR Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU | 17/01/2019 |
Nom | MIGUEL Y EGEA, RAMON |
---|---|
Alt càrrec | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 05/05/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | AUTONOMO |
Data d'autorització | 01/07/2019 |
Nom | SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN EMIRATOS ARABES |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 12/05/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | ACCIONA, S.A. |
Data d'autorització | 08/05/2017 |
Nom | VALENCIA ALONSO, MANUEL MARÍA |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 13/10/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | REINGRESO EN TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. |
Data d'autorització | 30/01/2018 |
Nom | WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO |
Alt càrrec | EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION |
Data de cessament | 26/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | SKILLS WEGO, S.L. |
Data d'autorització | 24/02/2020 |
Nom | YUSTE ROJAS, CECILIA |
Alt càrrec | EMBAJADORA EN BELGICA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 24/08/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | BANCO DE SANTANDER COMO DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES |
Data d'autorització | 11/07/2018 |
Nom | MORENES EULATE, PEDRO |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 07/09/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AMPER INGENIO, S.L. |
Data d'autorització | 26/09/2019 |
Nom | MORENES EULATE, PEDRO |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 07/09/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR JURIDICO POR CUENTA PROPIA |
Data d'autorització | 20/11/2018 |
Nom | MORENES EULATE, PEDRO |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 07/09/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE KUITVER ENERGIA S.L. |
Data d'autorització | 05/03/2020 |
Nom | MORENES EULATE, PEDRO |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 07/09/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE TALENGO |
Data d'autorització | 19/07/2019 |
Nom | RODRIGUEZ-PONGA SALAMANCA, RAFAEL |
Alt càrrec | SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO CERVANTES |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 24/09/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | PROFESOR COLABORADOR DOCTOR Y RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU |
Data d'autorització | 17/01/2019 |
Pàgina 2 de 4