11 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
TORRES RIESCO, JAVIER | PRESIDENTE EJECUTIVO SAREB | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 30/06/2022 | DESPACHO DE ABOGADOS VIEIRA DE ALMEIDA | 08/07/2022 |
GOMARA HERNANDEZ, JOSE LUIS | D. GRAL. ADJUNTO DEL SERVICIO JURIDICO Y VICESECRETARIO DEL CONSEJO | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/08/2022 | HELIOS HEALTHCARE SPAIN S.L. | 25/09/2023 |
RAMON-LACA CLAUSEN, PABLO DE | D. GRAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 24/08/2022 | DIRECTOR EJECUTIVO ALTERNO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | 23/11/2022 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | TALDIG GRUPO, S.L. | 12/04/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | DEUSTO BUSINESS SCHOOL | 28/03/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | GRUPO PRISMA | 28/03/2023 |
CANEDO ARRILLAGA, PILAR | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 26/07/2023 | UNIVERSIDAD CARLOS III | 28/08/2023 |
CANEDO ARRILLAGA, PILAR | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 26/07/2023 | SENIOR EXPERT EN LA OCDE | 28/08/2023 |
CANEDO ARRILLAGA, PILAR | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 26/07/2023 | UNIVERSIDAD DE DEUSTO | 28/08/2023 |
MARTINEZ LACAMBRA, ALBERTO | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 29/08/2023 | SORIGUE SAU VISOREN AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION SLU UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA | 29/08/2023 |
Nom | TORRES RIESCO, JAVIER |
---|---|
Alt càrrec | PRESIDENTE EJECUTIVO SAREB |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 30/06/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | DESPACHO DE ABOGADOS VIEIRA DE ALMEIDA |
Data d'autorització | 08/07/2022 |
Nom | GOMARA HERNANDEZ, JOSE LUIS |
Alt càrrec | D. GRAL. ADJUNTO DEL SERVICIO JURIDICO Y VICESECRETARIO DEL CONSEJO |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 05/08/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | HELIOS HEALTHCARE SPAIN S.L. |
Data d'autorització | 25/09/2023 |
Nom | RAMON-LACA CLAUSEN, PABLO DE |
Alt càrrec | D. GRAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 24/08/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIRECTOR EJECUTIVO ALTERNO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
Data d'autorització | 23/11/2022 |
Nom | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Alt càrrec | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministeri | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Data de cessament | 28/12/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | TALDIG GRUPO, S.L. |
Data d'autorització | 12/04/2023 |
Nom | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Alt càrrec | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministeri | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Data de cessament | 28/12/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | DEUSTO BUSINESS SCHOOL |
Data d'autorització | 28/03/2023 |
Nom | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Alt càrrec | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministeri | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Data de cessament | 28/12/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | GRUPO PRISMA |
Data d'autorització | 28/03/2023 |
Nom | CANEDO ARRILLAGA, PILAR |
Alt càrrec | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 26/07/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | UNIVERSIDAD CARLOS III |
Data d'autorització | 28/08/2023 |
Nom | CANEDO ARRILLAGA, PILAR |
Alt càrrec | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 26/07/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | SENIOR EXPERT EN LA OCDE |
Data d'autorització | 28/08/2023 |
Nom | CANEDO ARRILLAGA, PILAR |
Alt càrrec | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 26/07/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | UNIVERSIDAD DE DEUSTO |
Data d'autorització | 28/08/2023 |
Nom | MARTINEZ LACAMBRA, ALBERTO |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 29/08/2023 |
Empresa / Atividad autoritzada | SORIGUE SAU VISOREN AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION SLU UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA |
Data d'autorització | 29/08/2023 |
Pàgina 1 de 2