4 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/01/2024 | TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL | 25/03/2024 |
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/01/2024 | FUNDACION INCIPE | 25/03/2024 |
GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 21/07/2022 | LLORENTE Y CUENCA MADRID, S.L. | 07/09/2022 |
GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO | EMBAJADOR REPRESENTANTA PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 21/07/2022 | AMERICAN UNIVERSITY | 07/02/2022 |
Nom | DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO |
---|---|
Alt càrrec | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 24/01/2024 |
Empresa / Atividad autoritzada | TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL |
Data d'autorització | 25/03/2024 |
Nom | DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 24/01/2024 |
Empresa / Atividad autoritzada | FUNDACION INCIPE |
Data d'autorització | 25/03/2024 |
Nom | GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO |
Alt càrrec | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 21/07/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | LLORENTE Y CUENCA MADRID, S.L. |
Data d'autorització | 07/09/2022 |
Nom | GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO |
Alt càrrec | EMBAJADOR REPRESENTANTA PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 21/07/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | AMERICAN UNIVERSITY |
Data d'autorització | 07/02/2022 |
Pàgina 1 de 1
1