18 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
BUENO SANCHEZ, JOSE MIGUEL | SUBSECRETARIO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 01/09/2021 | AYALA DE LA TORRE ABOGADOS | 23/12/2022 |
AMERIGO ALONSO, JOSE | SECRETARIO GENERAL TECNICO | JUSTICIA | 21/01/2020 | LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX&LEGAL SERVICES, S.L. | 21/01/2020 |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 01/06/2018 | SENIOR ADVISOR EN KREAB | 18/07/2019 |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 01/06/2018 | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE BELAGUA 2013, S.A. | 13/06/2019 |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICA | JUSTICIA | 01/06/2018 | MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACION ATLETICO DE MADRID | 26/11/2018 |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICA | JUSTICIA | 01/06/2018 | MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACION LEGALITAS | 26/11/2018 |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICA | JUSTICIA | 01/06/2018 | SENIOR ADVISOR EN HERBERT SMITH FREEHILLS SPAIN | 26/11/2018 |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICA | JUSTICIA | 01/06/2018 | ABOGADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID | 23/11/2018 |
ARIAS CANGA, FERNANDO | DIRECTOR DE LA FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA | JUSTICIA | 23/12/2016 | ASOCIACIÓN ATIEMPO | 13/11/2018 |
PONCE VELASCO, PILAR | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE JUSTICIA | JUSTICIA | 18/06/2018 | ASESORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS | 18/10/2018 |
Nome | BUENO SANCHEZ, JOSE MIGUEL |
---|---|
Senior | SUBSECRETARIO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Data de finalización | 01/09/2021 |
Empresa / Actividade autorizada | AYALA DE LA TORRE ABOGADOS |
Data de autorización | 23/12/2022 |
Nome | AMERIGO ALONSO, JOSE |
Senior | SECRETARIO GENERAL TECNICO |
Ministerio | JUSTICIA |
Data de finalización | 21/01/2020 |
Empresa / Actividade autorizada | LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX&LEGAL SERVICES, S.L. |
Data de autorización | 21/01/2020 |
Nome | CATALA POLO, RAFAEL |
Senior | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Data de finalización | 01/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | SENIOR ADVISOR EN KREAB |
Data de autorización | 18/07/2019 |
Nome | CATALA POLO, RAFAEL |
Senior | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Data de finalización | 01/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE BELAGUA 2013, S.A. |
Data de autorización | 13/06/2019 |
Nome | CATALA POLO, RAFAEL |
Senior | MINISTRO DE JUSTICA |
Ministerio | JUSTICIA |
Data de finalización | 01/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACION ATLETICO DE MADRID |
Data de autorización | 26/11/2018 |
Nome | CATALA POLO, RAFAEL |
Senior | MINISTRO DE JUSTICA |
Ministerio | JUSTICIA |
Data de finalización | 01/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACION LEGALITAS |
Data de autorización | 26/11/2018 |
Nome | CATALA POLO, RAFAEL |
Senior | MINISTRO DE JUSTICA |
Ministerio | JUSTICIA |
Data de finalización | 01/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | SENIOR ADVISOR EN HERBERT SMITH FREEHILLS SPAIN |
Data de autorización | 26/11/2018 |
Nome | CATALA POLO, RAFAEL |
Senior | MINISTRO DE JUSTICA |
Ministerio | JUSTICIA |
Data de finalización | 01/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | ABOGADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID |
Data de autorización | 23/11/2018 |
Nome | ARIAS CANGA, FERNANDO |
Senior | DIRECTOR DE LA FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Data de finalización | 23/12/2016 |
Empresa / Actividade autorizada | ASOCIACIÓN ATIEMPO |
Data de autorización | 13/11/2018 |
Nome | PONCE VELASCO, PILAR |
Senior | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | ASESORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS |
Data de autorización | 18/10/2018 |
Páxina 1 de 2