12 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Marti Scharfhausen, Luis Fernando | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6948,18€ | 196202,49€ |
Lassalle Ruiz, José María | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2019 | 6671,31€ | 93398,36€ |
Castelló Boronat, Fernando | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 161481,96€ |
Velasco García, Rosario | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 191481,96€ |
Fabra Utray, Jorge | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 02/02/2019 | 01/03/2019 | 23/04/2020 | 6631,16€ | 91947,75€ |
Navia Simón, Daniel | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado de Energía | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 01/11/2018 | 6549,33€ | 32746,65€ |
Martínez Ten, Carmen | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 01/01/2015 | 6546,82€ | 157123,60€ |
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información | 18/11/2016 | 01/12/2016 | 01/11/2018 | 6438,38€ | 154629,62€ |
Gurguí Ferrer, Antoni | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 19/10/2015 | 01/01/2015 | 30/10/2017 | 6247,73€ | 151969,32€ |
Colino Martínez, Antonio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 04/12/2014 | 6247,73€ | 149945,50€ |
Nom | Marti Scharfhausen, Luis Fernando |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 31/03/2019 |
Data inici de percepció | 01/04/2019 |
Data fi de percepció* | 31/03/2021 |
Percepció mensual | 6948,18€ |
Total percebut* | 196202,49€ |
Nom | Lassalle Ruiz, José María |
Ministeri | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Càrrec | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 31/08/2019 |
Percepció mensual | 6671,31€ |
Total percebut* | 93398,36€ |
Nom | Castelló Boronat, Fernando |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 31/03/2019 |
Data inici de percepció | 01/04/2019 |
Data fi de percepció* | 31/03/2021 |
Percepció mensual | 6631,16€ |
Total percebut* | 161481,96€ |
Nom | Velasco García, Rosario |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 31/03/2019 |
Data inici de percepció | 01/04/2019 |
Data fi de percepció* | 31/03/2021 |
Percepció mensual | 6631,16€ |
Total percebut* | 191481,96€ |
Nom | Fabra Utray, Jorge |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 02/02/2019 |
Data inici de percepció | 01/03/2019 |
Data fi de percepció* | 23/04/2020 |
Percepció mensual | 6631,16€ |
Total percebut* | 91947,75€ |
Nom | Navia Simón, Daniel |
Ministeri | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Energía |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 01/11/2018 |
Percepció mensual | 6549,33€ |
Total percebut* | 32746,65€ |
Nom | Martínez Ten, Carmen |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 29/12/2012 |
Data inici de percepció | 02/01/2013 |
Data fi de percepció* | 01/01/2015 |
Percepció mensual | 6546,82€ |
Total percebut* | 157123,60€ |
Nom | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información |
Data de cessament | 18/11/2016 |
Data inici de percepció | 01/12/2016 |
Data fi de percepció* | 01/11/2018 |
Percepció mensual | 6438,38€ |
Total percebut* | 154629,62€ |
Nom | Gurguí Ferrer, Antoni |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 19/10/2015 |
Data inici de percepció | 01/01/2015 |
Data fi de percepció* | 30/10/2017 |
Percepció mensual | 6247,73€ |
Total percebut* | 151969,32€ |
Nom | Colino Martínez, Antonio |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 29/12/2012 |
Data inici de percepció | 02/01/2013 |
Data fi de percepció* | 04/12/2014 |
Percepció mensual | 6247,73€ |
Total percebut* | 149945,50€ |
Pàgina 1 de 2
* Per als casos de finalització de la prestació