514 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
MARTI ALVAREZ, LUIS | DIRECTOR GENERAL DE POLITICA ECONOMICA | ECONOMIA Y EMPRESA | 24/02/2020 | DIRECTOR DE REGULACION DE ACCIONA | 17/08/2020 |
GAREA BARAGAÑO, FERNANDO | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPOSEPI | 21/02/2020 | UNICORN CONTENT, S.L. | 29/06/2020 |
GAREA BARAGAÑO, FERNANDO | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPOSEPI | 21/02/2020 | TITANIA COMPAÑÍA EDITORIA S.L. DIRECTOR ADJUNTO DE EL CONFIDENCIAL | 12/03/2020 |
GAREA BARAGAÑO, FERNANDO | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPOSEPI | 21/02/2020 | CADENA SER (PRISA RADIO, S.A.) | 03/07/2020 |
GAREA BARAGAÑO, FERNANDO | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPOSEPI | 21/02/2020 | PRENSA IBÉRICA DIGITAL, S.L. | 08/06/2021 |
GAREA BARAGAÑO, FERNANDO | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPOSEPI | 21/02/2020 | COLABORADOR PARA LA PRODUCTORA VANCOUVER MEDIA, S.L. | 14/09/2020 |
GAREA BARAGAÑO, FERNANDO | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPOSEPI | 21/02/2020 | COLABORADOR PARA LA SEXTA (ATRESMEDIA) | 27/08/2020 |
GAREA BARAGAÑO, FERNANDO | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPOSEPI | 21/02/2020 | LACO PRODUCTORA | 02/02/2021 |
GAREA BARAGAÑO, FERNANDO | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPOSEPI | 21/02/2020 | COLABORADOR PARA LA PRODUCTORA GLOBOMEDIA | 14/09/2020 |
RODRIGUEZ PARDO, MARIA ESTRELLA | D. GENERAL DE INTEGRACION Y AYUDA HUMANITARIA | TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL | 11/02/2020 | REINGRESO EN CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 27/10/2020 |
Nom | MARTI ALVAREZ, LUIS |
---|---|
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE POLITICA ECONOMICA |
Ministeri | ECONOMIA Y EMPRESA |
Data de cessament | 24/02/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIRECTOR DE REGULACION DE ACCIONA |
Data d'autorització | 17/08/2020 |
Nom | GAREA BARAGAÑO, FERNANDO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministeri | GRUPOSEPI |
Data de cessament | 21/02/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | UNICORN CONTENT, S.L. |
Data d'autorització | 29/06/2020 |
Nom | GAREA BARAGAÑO, FERNANDO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministeri | GRUPOSEPI |
Data de cessament | 21/02/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | TITANIA COMPAÑÍA EDITORIA S.L. DIRECTOR ADJUNTO DE EL CONFIDENCIAL |
Data d'autorització | 12/03/2020 |
Nom | GAREA BARAGAÑO, FERNANDO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministeri | GRUPOSEPI |
Data de cessament | 21/02/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | CADENA SER (PRISA RADIO, S.A.) |
Data d'autorització | 03/07/2020 |
Nom | GAREA BARAGAÑO, FERNANDO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministeri | GRUPOSEPI |
Data de cessament | 21/02/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | PRENSA IBÉRICA DIGITAL, S.L. |
Data d'autorització | 08/06/2021 |
Nom | GAREA BARAGAÑO, FERNANDO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministeri | GRUPOSEPI |
Data de cessament | 21/02/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | COLABORADOR PARA LA PRODUCTORA VANCOUVER MEDIA, S.L. |
Data d'autorització | 14/09/2020 |
Nom | GAREA BARAGAÑO, FERNANDO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministeri | GRUPOSEPI |
Data de cessament | 21/02/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | COLABORADOR PARA LA SEXTA (ATRESMEDIA) |
Data d'autorització | 27/08/2020 |
Nom | GAREA BARAGAÑO, FERNANDO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministeri | GRUPOSEPI |
Data de cessament | 21/02/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | LACO PRODUCTORA |
Data d'autorització | 02/02/2021 |
Nom | GAREA BARAGAÑO, FERNANDO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministeri | GRUPOSEPI |
Data de cessament | 21/02/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | COLABORADOR PARA LA PRODUCTORA GLOBOMEDIA |
Data d'autorització | 14/09/2020 |
Nom | RODRIGUEZ PARDO, MARIA ESTRELLA |
Alt càrrec | D. GENERAL DE INTEGRACION Y AYUDA HUMANITARIA |
Ministeri | TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL |
Data de cessament | 11/02/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | REINGRESO EN CRUZ ROJA ESPAÑOLA |
Data d'autorització | 27/10/2020 |
Pàgina 16 de 52