70 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO | EMBAJADOR REPRESENTANTA PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 21/07/2022 | AMERICAN UNIVERSITY | 07/02/2022 |
AZNAR CANO, ISMAEL | D. GRAL. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL | TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | 28/06/2022 | LANDWELL PRICEWATERHOUSE COOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L, | 04/07/2022 |
TORRES RIESCO, JAVIER | PRESIDENTE EJECUTIVO SAREB | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 30/06/2022 | DESPACHO DE ABOGADOS VIEIRA DE ALMEIDA | 08/07/2022 |
GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 21/07/2022 | LLORENTE Y CUENCA MADRID, S.L. | 07/09/2022 |
LACRUZ GIMENO, PATRICIA | D. GRAL. DE CARTERA COMUN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA | SANIDAD | 31/08/2022 | REINCORPORACION A ESPECIALIZADA Y PRIMARIA LA HORTA MANISES S.A.U. | 30/09/2022 |
RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 21/09/2022 | LA VANGUARDIA EDICIONES SLU | 30/09/2022 |
RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 21/09/2022 | GODO VERTICAL MEDIA, SL | 30/09/2022 |
ANTOLIN LLORENTE, ION FERNANDO | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION INFORMATIVA | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 02/08/2022 | DIRECTOR DE COMUNICACION DEL PSOE | 27/10/2022 |
RAMON-LACA CLAUSEN, PABLO DE | D. GRAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 24/08/2022 | DIRECTOR EJECUTIVO ALTERNO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | 23/11/2022 |
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE | JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE | DEFENSA | 19/10/2022 | HEYMORICH, S.L. | 09/01/2023 |
Nom | GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO |
---|---|
Alt càrrec | EMBAJADOR REPRESENTANTA PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 21/07/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | AMERICAN UNIVERSITY |
Data d'autorització | 07/02/2022 |
Nom | AZNAR CANO, ISMAEL |
Alt càrrec | D. GRAL. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL |
Ministeri | TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO |
Data de cessament | 28/06/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | LANDWELL PRICEWATERHOUSE COOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L, |
Data d'autorització | 04/07/2022 |
Nom | TORRES RIESCO, JAVIER |
Alt càrrec | PRESIDENTE EJECUTIVO SAREB |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 30/06/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | DESPACHO DE ABOGADOS VIEIRA DE ALMEIDA |
Data d'autorització | 08/07/2022 |
Nom | GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO |
Alt càrrec | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 21/07/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | LLORENTE Y CUENCA MADRID, S.L. |
Data d'autorització | 07/09/2022 |
Nom | LACRUZ GIMENO, PATRICIA |
Alt càrrec | D. GRAL. DE CARTERA COMUN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA |
Ministeri | SANIDAD |
Data de cessament | 31/08/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | REINCORPORACION A ESPECIALIZADA Y PRIMARIA LA HORTA MANISES S.A.U. |
Data d'autorització | 30/09/2022 |
Nom | RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA |
Alt càrrec | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 21/09/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | LA VANGUARDIA EDICIONES SLU |
Data d'autorització | 30/09/2022 |
Nom | RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA |
Alt càrrec | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 21/09/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | GODO VERTICAL MEDIA, SL |
Data d'autorització | 30/09/2022 |
Nom | ANTOLIN LLORENTE, ION FERNANDO |
Alt càrrec | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION INFORMATIVA |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 02/08/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIRECTOR DE COMUNICACION DEL PSOE |
Data d'autorització | 27/10/2022 |
Nom | RAMON-LACA CLAUSEN, PABLO DE |
Alt càrrec | D. GRAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 24/08/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIRECTOR EJECUTIVO ALTERNO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL |
Data d'autorització | 23/11/2022 |
Nom | RODRIGUEZ GARCIA, JOSE |
Alt càrrec | JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 19/10/2022 |
Empresa / Atividad autoritzada | HEYMORICH, S.L. |
Data d'autorització | 09/01/2023 |
Pàgina 1 de 7