514 Search results
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
---|---|---|---|---|---|
Name | Senior | Ministry | Date of cessation | Company / Authorized activity | Date of authorization |
GONZALEZ PICO, MARIA | D. GABINETE VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 08/06/2018 | REINGRESO EN EL PARTIDO POPULAR | 13/08/2018 |
GOMEZ-POMAR RODRIGUEZ, JULIO | S.E. INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA | FOMENTO | 18/06/2018 | REINGRESO EN EL INSTITUTO DE EMPRESA | 18/06/2018 |
VALLE MAESTRO, EVA | DIR. DE LA OFICINA ECONOMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 18/06/2018 | EMPRESA QED ECONOMICS, | 06/02/2019 |
FUENTES CONLES, M. BEGOÑA | D. GRAL. COMUNICACIÓN | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 18/06/2018 | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICESECRESARIA DE COMUNICACION DEL PARTIDO POPULAR | 18/06/2018 |
RUIZ FUERTES, SAMUEL | DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANTABRIA | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERITORIALES | 18/06/2018 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.(REINGRESO) | 17/09/2018 |
ANDRÉS GUERRA, JAVIER DE | DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 18/06/2018 | TRABAJADOR AUTONOMO DIARIO EL CONFIDENCIAL | 12/03/2020 |
CONDE BAJEN, AGUSTIN | S.E. DEFENSA | DEFENSA | 08/06/2018 | ESCRIBANO MECHANICAL & INGINIEERING S.L. | 24/01/2019 |
CONDE BAJEN, AGUSTIN | S.E. DEFENSA | DEFENSA | 08/06/2018 | EJERCICIO DE LA ABOGACIA Y CONSULTORIA DE EMPRESAS COMO AUTONOMO | 13/11/2018 |
NADAL BELDA, ALBERTO | S.E. PRESUPUESTOS Y GASTOS | HACIENDA Y FUNCION PUBLICA | 08/06/2018 | ECONOMISTA POR CUENTA PROPIA | 13/12/2019 |
MONTON GIMENEZ, CARMEN | MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL | SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL | 06/06/2018 | FUNDACIÓN FUNDAMED | 12/06/2019 |
Name | GONZALEZ PICO, MARIA |
---|---|
Senior | D. GABINETE VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Date of cessation | 08/06/2018 |
Company / Authorized activity | REINGRESO EN EL PARTIDO POPULAR |
Date of authorization | 13/08/2018 |
Name | GOMEZ-POMAR RODRIGUEZ, JULIO |
Senior | S.E. INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA |
Ministry | FOMENTO |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | REINGRESO EN EL INSTITUTO DE EMPRESA |
Date of authorization | 18/06/2018 |
Name | VALLE MAESTRO, EVA |
Senior | DIR. DE LA OFICINA ECONOMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
Ministry | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | EMPRESA QED ECONOMICS, |
Date of authorization | 06/02/2019 |
Name | FUENTES CONLES, M. BEGOÑA |
Senior | D. GRAL. COMUNICACIÓN |
Ministry | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICESECRESARIA DE COMUNICACION DEL PARTIDO POPULAR |
Date of authorization | 18/06/2018 |
Name | RUIZ FUERTES, SAMUEL |
Senior | DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANTABRIA |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERITORIALES |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.(REINGRESO) |
Date of authorization | 17/09/2018 |
Name | ANDRÉS GUERRA, JAVIER DE |
Senior | DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO |
Ministry | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Date of cessation | 18/06/2018 |
Company / Authorized activity | TRABAJADOR AUTONOMO DIARIO EL CONFIDENCIAL |
Date of authorization | 12/03/2020 |
Name | CONDE BAJEN, AGUSTIN |
Senior | S.E. DEFENSA |
Ministry | DEFENSA |
Date of cessation | 08/06/2018 |
Company / Authorized activity | ESCRIBANO MECHANICAL & INGINIEERING S.L. |
Date of authorization | 24/01/2019 |
Name | CONDE BAJEN, AGUSTIN |
Senior | S.E. DEFENSA |
Ministry | DEFENSA |
Date of cessation | 08/06/2018 |
Company / Authorized activity | EJERCICIO DE LA ABOGACIA Y CONSULTORIA DE EMPRESAS COMO AUTONOMO |
Date of authorization | 13/11/2018 |
Name | NADAL BELDA, ALBERTO |
Senior | S.E. PRESUPUESTOS Y GASTOS |
Ministry | HACIENDA Y FUNCION PUBLICA |
Date of cessation | 08/06/2018 |
Company / Authorized activity | ECONOMISTA POR CUENTA PROPIA |
Date of authorization | 13/12/2019 |
Name | MONTON GIMENEZ, CARMEN |
Senior | MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL |
Ministry | SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL |
Date of cessation | 06/06/2018 |
Company / Authorized activity | FUNDACIÓN FUNDAMED |
Date of authorization | 12/06/2019 |
Page 9 of 52