18 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
---|---|---|---|---|---|
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICA | JUSTICIA | 01/06/2018 | MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACION ATLETICO DE MADRID | 26/11/2018 |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICA | JUSTICIA | 01/06/2018 | MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACION LEGALITAS | 26/11/2018 |
RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 23/09/2014 | EJERCICIO LIBRE DE LA ABOGACIA | 09/01/2015 |
RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 23/09/2014 | SOCIEDAD THINKING HEADS GROUP, S.L. | 23/04/2015 |
BUENO SANCHEZ, JOSE MIGUEL | SUBSECRETARIO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 01/09/2021 | AYALA DE LA TORRE ABOGADOS | 23/12/2022 |
ARIAS CANGA, FERNANDO | DIRECTOR DE LA FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA | JUSTICIA | 23/12/2016 | ASOCIACIÓN ATIEMPO | 13/11/2018 |
DORADO PICON, ANTONIO | SECR. GRAL. ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUSTICIA | 29/06/2018 | REINGRESO EN PABLO OLAVIDE. COLEGIACION EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA | 18/06/2018 |
AMERIGO ALONSO, JOSE | SECRETARIO GENERAL TECNICO | JUSTICIA | 21/01/2020 | LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX&LEGAL SERVICES, S.L. | 21/01/2020 |
PONCE VELASCO, PILAR | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE JUSTICIA | JUSTICIA | 18/06/2018 | ASESORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS | 18/10/2018 |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 01/06/2018 | SENIOR ADVISOR EN KREAB | 18/07/2019 |
Izen | CATALA POLO, RAFAEL |
---|---|
Senior | MINISTRO DE JUSTICA |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 01/06/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACION ATLETICO DE MADRID |
Baimen data | 26/11/2018 |
Izen | CATALA POLO, RAFAEL |
Senior | MINISTRO DE JUSTICA |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 01/06/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACION LEGALITAS |
Baimen data | 26/11/2018 |
Izen | RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO |
Senior | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 23/09/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | EJERCICIO LIBRE DE LA ABOGACIA |
Baimen data | 09/01/2015 |
Izen | RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO |
Senior | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 23/09/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | SOCIEDAD THINKING HEADS GROUP, S.L. |
Baimen data | 23/04/2015 |
Izen | BUENO SANCHEZ, JOSE MIGUEL |
Senior | SUBSECRETARIO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 01/09/2021 |
Enpresa / Ativity baimendutako | AYALA DE LA TORRE ABOGADOS |
Baimen data | 23/12/2022 |
Izen | ARIAS CANGA, FERNANDO |
Senior | DIRECTOR DE LA FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 23/12/2016 |
Enpresa / Ativity baimendutako | ASOCIACIÓN ATIEMPO |
Baimen data | 13/11/2018 |
Izen | DORADO PICON, ANTONIO |
Senior | SECR. GRAL. ADMINISTRACION DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 29/06/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | REINGRESO EN PABLO OLAVIDE. COLEGIACION EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA |
Baimen data | 18/06/2018 |
Izen | AMERIGO ALONSO, JOSE |
Senior | SECRETARIO GENERAL TECNICO |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 21/01/2020 |
Enpresa / Ativity baimendutako | LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX&LEGAL SERVICES, S.L. |
Baimen data | 21/01/2020 |
Izen | PONCE VELASCO, PILAR |
Senior | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 18/06/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | ASESORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS |
Baimen data | 18/10/2018 |
Izen | CATALA POLO, RAFAEL |
Senior | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 01/06/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | SENIOR ADVISOR EN KREAB |
Baimen data | 18/07/2019 |
Orri 1 de 2