514 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
---|---|---|---|---|---|
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 02/08/2014 | MIEMBRO FUNDACION BANCO SABADELL | 21/01/2015 |
AGUILAR VIYUELA, FERNANDO | PRESIDENTE DE DEFENSA Y EXPORTACIÓN, S.A. | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 31/01/2015 | CLUB DE TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y SU FILIAL WORLD EXHIBITIONS | 10/02/2015 |
GONZALEZ-ECHENIQUE CASTELLANOS DE UBAO, LEOPOLDO | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA CORPORACION RTVE | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 26/09/2014 | SOCIEDAD EVERIS, S.L.U. | 23/02/2015 |
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 02/08/2014 | MIEMBRO FUNDACION PRINCESA DE ASTURIAS | 06/03/2015 |
RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 23/09/2014 | PROFESOR AYUDANTE EN EL CLAUSTRO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA | 16/04/2015 |
RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 23/09/2014 | SOCIEDAD THINKING HEADS GROUP, S.L. | 23/04/2015 |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | BANCO SANTANDER | 25/05/2015 |
PRIETO DE PEDRO, JESUS | D. GRAL. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 03/10/2014 | COLABORACION CON EL ESTUDIO JURIDICO AC&G ASESORES LEGALES POR CONVENIO CON LA UNED | 11/06/2015 |
TORRES-DULCE LIFANTE, EDUARDO | FISCAL GENERAL DEL ESTADO | JUSTICIA | 19/12/2014 | DESPACHO GARRIGUES | 10/07/2015 |
MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 29/05/2015 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA A LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO DEL CABILDO DE LANZAROTE | 30/07/2015 |
Izen | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL |
---|---|
Senior | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Etete data | 02/08/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | MIEMBRO FUNDACION BANCO SABADELL |
Baimen data | 21/01/2015 |
Izen | AGUILAR VIYUELA, FERNANDO |
Senior | PRESIDENTE DE DEFENSA Y EXPORTACIÓN, S.A. |
Ministerio | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Etete data | 31/01/2015 |
Enpresa / Ativity baimendutako | CLUB DE TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y SU FILIAL WORLD EXHIBITIONS |
Baimen data | 10/02/2015 |
Izen | GONZALEZ-ECHENIQUE CASTELLANOS DE UBAO, LEOPOLDO |
Senior | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA CORPORACION RTVE |
Ministerio | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Etete data | 26/09/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | SOCIEDAD EVERIS, S.L.U. |
Baimen data | 23/02/2015 |
Izen | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL |
Senior | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Etete data | 02/08/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | MIEMBRO FUNDACION PRINCESA DE ASTURIAS |
Baimen data | 06/03/2015 |
Izen | RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO |
Senior | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 23/09/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PROFESOR AYUDANTE EN EL CLAUSTRO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA |
Baimen data | 16/04/2015 |
Izen | RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO |
Senior | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 23/09/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | SOCIEDAD THINKING HEADS GROUP, S.L. |
Baimen data | 23/04/2015 |
Izen | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
Senior | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministerio | PRESIDENCIA |
Etete data | 19/06/2015 |
Enpresa / Ativity baimendutako | BANCO SANTANDER |
Baimen data | 25/05/2015 |
Izen | PRIETO DE PEDRO, JESUS |
Senior | D. GRAL. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES |
Ministerio | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Etete data | 03/10/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | COLABORACION CON EL ESTUDIO JURIDICO AC&G ASESORES LEGALES POR CONVENIO CON LA UNED |
Baimen data | 11/06/2015 |
Izen | TORRES-DULCE LIFANTE, EDUARDO |
Senior | FISCAL GENERAL DEL ESTADO |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 19/12/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | DESPACHO GARRIGUES |
Baimen data | 10/07/2015 |
Izen | MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministerio | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Etete data | 29/05/2015 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA A LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO DEL CABILDO DE LANZAROTE |
Baimen data | 30/07/2015 |
Orri 3 de 52