89 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Ministerio | Bulegoan | Etete data | Hasi pertzepzio-data | Pertzepzioaren amaiera* | Hileroko pertzepzioa | Guztira hautematen* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Izen | Ministerio | Bulegoan | Etete data | Hasi pertzepzio-data | Pertzepzioaren amaiera* | Hileroko pertzepzioa | Guztira hautematen* |
Serena Sender, Josep María | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 7311,78€ | 181958,40€ |
Esteban López, Paz | Ministerio de Defensa | Ex Secretaria de Estado Directora del CNI | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2024 | 7403,12€ | 174122,32€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Gonzalez Lopez, Maria Jesus | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Costas Comesaña, Julio | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Rodríguez Martí, Manuel | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear | 24/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2024 | 6600,63€ | 164729,87€ |
Castelló Boronat, Fernando | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 161481,96€ |
Mártinez Castro, Carmen | Presidencia del Gobierno | Ex Secretaria de Estado de Comunicación | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 30/06/2020 | 6848,98€ | 160756,60€ |
Marín Hellín, Marcial | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 06/06/2020 | 6848,98€ | 157183,90€ |
Martínez Ten, Carmen | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 01/01/2015 | 6546,82€ | 157123,60€ |
Izen | Serena Sender, Josep María |
---|---|
Ministerio | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Bulegoan | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
Etete data | 01/03/2022 |
Hasi pertzepzio-data | 01/04/2022 |
Pertzepzioaren amaiera* | 31/03/2024 |
Hileroko pertzepzioa | 7311,78€ |
Guztira hautematen* | 181958,40€ |
Izen | Esteban López, Paz |
Ministerio | Ministerio de Defensa |
Bulegoan | Ex Secretaria de Estado Directora del CNI |
Etete data | 10/05/2022 |
Hasi pertzepzio-data | 01/06/2022 |
Pertzepzioaren amaiera* | 31/05/2024 |
Hileroko pertzepzioa | 7403,12€ |
Guztira hautematen* | 174122,32€ |
Izen | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 7053,95€ |
Guztira hautematen* | 169294,80€ |
Izen | Gonzalez Lopez, Maria Jesus |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 7053,95€ |
Guztira hautematen* | 169294,80€ |
Izen | Costas Comesaña, Julio |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 7053,95€ |
Guztira hautematen* | 169294,80€ |
Izen | Rodríguez Martí, Manuel |
Ministerio | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Bulegoan | Ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear |
Etete data | 24/05/2022 |
Hasi pertzepzio-data | 01/06/2022 |
Pertzepzioaren amaiera* | 31/05/2024 |
Hileroko pertzepzioa | 6600,63€ |
Guztira hautematen* | 164729,87€ |
Izen | Castelló Boronat, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Bulegoan | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Etete data | 31/03/2019 |
Hasi pertzepzio-data | 01/04/2019 |
Pertzepzioaren amaiera* | 31/03/2021 |
Hileroko pertzepzioa | 6631,16€ |
Guztira hautematen* | 161481,96€ |
Izen | Mártinez Castro, Carmen |
Ministerio | Presidencia del Gobierno |
Bulegoan | Ex Secretaria de Estado de Comunicación |
Etete data | 08/06/2018 |
Hasi pertzepzio-data | 01/07/2018 |
Pertzepzioaren amaiera* | 30/06/2020 |
Hileroko pertzepzioa | 6848,98€ |
Guztira hautematen* | 160756,60€ |
Izen | Marín Hellín, Marcial |
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Bulegoan | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades |
Etete data | 18/06/2018 |
Hasi pertzepzio-data | 01/07/2018 |
Pertzepzioaren amaiera* | 06/06/2020 |
Hileroko pertzepzioa | 6848,98€ |
Guztira hautematen* | 157183,90€ |
Izen | Martínez Ten, Carmen |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Bulegoan | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear |
Etete data | 29/12/2012 |
Hasi pertzepzio-data | 02/01/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/01/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 6546,82€ |
Guztira hautematen* | 157123,60€ |
Orri 2 de 9
Aurreko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hurrengo
* Laguntzaren baja kasuetarako