23 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Ministerio | Bulegoan | Etete data | Hasi pertzepzio-data | Pertzepzioaren amaiera* | Hileroko pertzepzioa | Guztira hautematen* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Izen | Ministerio | Bulegoan | Etete data | Hasi pertzepzio-data | Pertzepzioaren amaiera* | Hileroko pertzepzioa | Guztira hautematen* |
Lorenzo Almendros, Bernardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 9389,94€ | 225358,56€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Batalla Bejerano, Joan | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7814,80€ | 187555,20€ |
Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Gonzalez Lopez, Maria Jesus | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
Costas Comesaña, Julio | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Lafuente Felez, Alberto | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 08/10/2015 | 8762,54€ | 203585,34€ |
Coderch Y Collell, Marcel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Vicepresidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8932,04€ | 214368,96€ |
Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Izen | Lorenzo Almendros, Bernardo |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 9389,94€ |
Guztira hautematen* | 225358,56€ |
Izen | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 7053,95€ |
Guztira hautematen* | 169294,80€ |
Izen | Batalla Bejerano, Joan |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 7814,80€ |
Guztira hautematen* | 187555,20€ |
Izen | Varela Flores, Manuel Guillermo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 4693,13€ |
Guztira hautematen* | 112635,12€ |
Izen | Gonzalez Lopez, Maria Jesus |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 7053,95€ |
Guztira hautematen* | 169294,80€ |
Izen | Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 8016,29€ |
Guztira hautematen* | 192390,96€ |
Izen | Costas Comesaña, Julio |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 7053,95€ |
Guztira hautematen* | 169294,80€ |
Izen | Lafuente Felez, Alberto |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 08/10/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 8762,54€ |
Guztira hautematen* | 203585,34€ |
Izen | Coderch Y Collell, Marcel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Vicepresidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 8932,04€ |
Guztira hautematen* | 214368,96€ |
Izen | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 4693,13€ |
Guztira hautematen* | 112635,12€ |
Orri 2 de 3
* Laguntzaren baja kasuetarako