514 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
---|---|---|---|---|---|
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME | PRESIDENTE DE AENA, S.M.E, S.A. | FOMENTO | 19/07/2018 | PROFESOR EN CUNEF | 15/10/2019 |
GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME | PRESIDENTE DE AENA, S.M.E, S.A. | FOMENTO | 19/07/2018 | PROFESOR EN INSTITUTO DE EMPRESA | 30/09/2019 |
GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME | PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO AENA | FOMENTO | 19/07/2018 | DIA, S.A. | 26/12/2018 |
GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME | PRESIDENTE DE AENA, S.M.E, S.A. | FOMENTO | 19/07/2018 | MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE PAÑALON, S.A. | 15/06/2020 |
GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME | PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO AENA | FOMENTO | 19/07/2018 | HERBERT SMITH FREEHILLS, L.L.P | 13/12/2018 |
GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME | PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO AENA | FOMENTO | 19/07/2018 | OCEAN INFRAESTRUCTURES MANAGEMENT, S.L. | 13/12/2018 |
CUESTA NUIN, FRANCISCO JAVIER | PTE. SOCIEDAD ESTATAL CORREO Y TELEGRAFOS | GRUPO SEPI | 19/07/2018 | GRUPO ALEATICA MEXICO | 17/01/2019 |
CAMBRA SANCHEZ, SIXTE | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DEL PUERTO DE BARCELONA | FOMENTO | 18/07/2018 | MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACION SEELIGER Y CONDE | 12/02/2019 |
CAMBRA SANCHEZ, SIXTE | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DEL PUERTO DE BARCELONA | FOMENTO | 18/07/2018 | INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. INEO CORPOTATE MADRID, S.L. | 22/11/2018 |
GRAEFENHAIN DE CODES, OSCAR | DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 13/07/2018 | FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO | 13/05/2019 |
Izen | GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME |
---|---|
Senior | PRESIDENTE DE AENA, S.M.E, S.A. |
Ministerio | FOMENTO |
Etete data | 19/07/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PROFESOR EN CUNEF |
Baimen data | 15/10/2019 |
Izen | GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME |
Senior | PRESIDENTE DE AENA, S.M.E, S.A. |
Ministerio | FOMENTO |
Etete data | 19/07/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PROFESOR EN INSTITUTO DE EMPRESA |
Baimen data | 30/09/2019 |
Izen | GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME |
Senior | PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO AENA |
Ministerio | FOMENTO |
Etete data | 19/07/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | DIA, S.A. |
Baimen data | 26/12/2018 |
Izen | GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME |
Senior | PRESIDENTE DE AENA, S.M.E, S.A. |
Ministerio | FOMENTO |
Etete data | 19/07/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE PAÑALON, S.A. |
Baimen data | 15/06/2020 |
Izen | GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME |
Senior | PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO AENA |
Ministerio | FOMENTO |
Etete data | 19/07/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | HERBERT SMITH FREEHILLS, L.L.P |
Baimen data | 13/12/2018 |
Izen | GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME |
Senior | PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO AENA |
Ministerio | FOMENTO |
Etete data | 19/07/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | OCEAN INFRAESTRUCTURES MANAGEMENT, S.L. |
Baimen data | 13/12/2018 |
Izen | CUESTA NUIN, FRANCISCO JAVIER |
Senior | PTE. SOCIEDAD ESTATAL CORREO Y TELEGRAFOS |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Etete data | 19/07/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | GRUPO ALEATICA MEXICO |
Baimen data | 17/01/2019 |
Izen | CAMBRA SANCHEZ, SIXTE |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DEL PUERTO DE BARCELONA |
Ministerio | FOMENTO |
Etete data | 18/07/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACION SEELIGER Y CONDE |
Baimen data | 12/02/2019 |
Izen | CAMBRA SANCHEZ, SIXTE |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DEL PUERTO DE BARCELONA |
Ministerio | FOMENTO |
Etete data | 18/07/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. INEO CORPOTATE MADRID, S.L. |
Baimen data | 22/11/2018 |
Izen | GRAEFENHAIN DE CODES, OSCAR |
Senior | DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES |
Ministerio | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE |
Etete data | 13/07/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO |
Baimen data | 13/05/2019 |
Orri 25 de 52