514 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
---|---|---|---|---|---|
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL SERVICIO DE ALARMAS CONTROLADAS POR ORDENADOR, S.A. | 29/12/2015 |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SANTANDER HOLDING INTERNACIONAL, S.A. | 29/12/2015 |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | CONSEJERO DE GEOBAN, S.A. | 29/12/2015 |
DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO | SECRETARIO GENERAL TECNICO | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 30/12/2015 | MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO AZVI | 29/12/2015 |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | CONSEJERO DE INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. | 29/12/2015 |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SANTUSA HOLDING, S.L. | 29/12/2015 |
ROMAN GARCIA, FERNANDO | S.E. JUSTICIA | JUSTICIA | 10/10/2014 | DOCENTE EN CUNEF | 08/01/2016 |
DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO | SECRETARIO GENERAL TECNICO | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 30/12/2015 | CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA | 13/01/2016 |
MATO ADROVER, ANA | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 26/11/2014 | REINGRESO EN EL PARTIDO POPULAR | 27/01/2016 |
MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 29/05/2015 | ASESOR EXTERNO PARA LA COMISION EUROPEA | 09/02/2016 |
Izen | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
---|---|
Senior | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministerio | PRESIDENCIA |
Etete data | 19/06/2015 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL SERVICIO DE ALARMAS CONTROLADAS POR ORDENADOR, S.A. |
Baimen data | 29/12/2015 |
Izen | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
Senior | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministerio | PRESIDENCIA |
Etete data | 19/06/2015 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SANTANDER HOLDING INTERNACIONAL, S.A. |
Baimen data | 29/12/2015 |
Izen | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
Senior | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministerio | PRESIDENCIA |
Etete data | 19/06/2015 |
Enpresa / Ativity baimendutako | CONSEJERO DE GEOBAN, S.A. |
Baimen data | 29/12/2015 |
Izen | DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO |
Senior | SECRETARIO GENERAL TECNICO |
Ministerio | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Etete data | 30/12/2015 |
Enpresa / Ativity baimendutako | MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO AZVI |
Baimen data | 29/12/2015 |
Izen | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
Senior | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministerio | PRESIDENCIA |
Etete data | 19/06/2015 |
Enpresa / Ativity baimendutako | CONSEJERO DE INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. |
Baimen data | 29/12/2015 |
Izen | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
Senior | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministerio | PRESIDENCIA |
Etete data | 19/06/2015 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SANTUSA HOLDING, S.L. |
Baimen data | 29/12/2015 |
Izen | ROMAN GARCIA, FERNANDO |
Senior | S.E. JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 10/10/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | DOCENTE EN CUNEF |
Baimen data | 08/01/2016 |
Izen | DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO |
Senior | SECRETARIO GENERAL TECNICO |
Ministerio | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Etete data | 30/12/2015 |
Enpresa / Ativity baimendutako | CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA |
Baimen data | 13/01/2016 |
Izen | MATO ADROVER, ANA |
Senior | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Ministerio | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Etete data | 26/11/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | REINGRESO EN EL PARTIDO POPULAR |
Baimen data | 27/01/2016 |
Izen | MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministerio | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Etete data | 29/05/2015 |
Enpresa / Ativity baimendutako | ASESOR EXTERNO PARA LA COMISION EUROPEA |
Baimen data | 09/02/2016 |
Orri 5 de 52