514 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
---|---|---|---|---|---|
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 01/06/2018 | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE BELAGUA 2013, S.A. | 13/06/2019 |
RENGIFO ABBAD, ÁLVARO | PRESIDENTE DE CESCE | GRUPO PATRIMONIO | 26/06/2018 | ASESOR EXTERNO EN SOULSIGHT DESIGN STRATEGY, S.L. | 14/06/2019 |
JOVER GOMEZ-FERRER, JOSE MARIA | SUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 08/06/2018 | IE LAW SCHOOL | 17/06/2019 |
DORADO SOTO, JAVIER | D. GRAL. INSTITUTO DE LA JUVENTUD | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 27/07/2018 | CONSULTOR DE ASUNTOS PUBLICOS EN WEBER SHANDWICK | 17/06/2019 |
CONTRERAS MANRIQUE, MIGUEL | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PENITENCIARIO | GRUPO PATRIMONIO | 25/07/2018 | DIVERSIFY YOUR MONEY S.L. | 20/06/2019 |
MORENO PALANQUES, RUBEN | S.E. DE RELACIONES CON LAS CORTES | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 08/06/2018 | CONSULTOR POR CUENTA PROPIA | 25/06/2019 |
IGLESIAS SANTOS, MONTSERRAT | DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 06/07/2018 | EDICIONES CONDE NAST S.A. | 25/06/2019 |
ROCA BASSAS, ANDREU | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO | GRUPO PATRIMONIO | 20/04/2017 | MARFINA SERVEIS S.L. | 25/06/2019 |
RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS, ALFONSO | DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA | 15/03/2019 | SECRETARIO EJECUTIVO DEL PSOE | 26/06/2019 |
MIGUEL Y EGEA, RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 05/05/2017 | AUTONOMO | 01/07/2019 |
Izen | CATALA POLO, RAFAEL |
---|---|
Senior | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 01/06/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE BELAGUA 2013, S.A. |
Baimen data | 13/06/2019 |
Izen | RENGIFO ABBAD, ÁLVARO |
Senior | PRESIDENTE DE CESCE |
Ministerio | GRUPO PATRIMONIO |
Etete data | 26/06/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | ASESOR EXTERNO EN SOULSIGHT DESIGN STRATEGY, S.L. |
Baimen data | 14/06/2019 |
Izen | JOVER GOMEZ-FERRER, JOSE MARIA |
Senior | SUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Ministerio | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Etete data | 08/06/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | IE LAW SCHOOL |
Baimen data | 17/06/2019 |
Izen | DORADO SOTO, JAVIER |
Senior | D. GRAL. INSTITUTO DE LA JUVENTUD |
Ministerio | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Etete data | 27/07/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | CONSULTOR DE ASUNTOS PUBLICOS EN WEBER SHANDWICK |
Baimen data | 17/06/2019 |
Izen | CONTRERAS MANRIQUE, MIGUEL |
Senior | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PENITENCIARIO |
Ministerio | GRUPO PATRIMONIO |
Etete data | 25/07/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | DIVERSIFY YOUR MONEY S.L. |
Baimen data | 20/06/2019 |
Izen | MORENO PALANQUES, RUBEN |
Senior | S.E. DE RELACIONES CON LAS CORTES |
Ministerio | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Etete data | 08/06/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | CONSULTOR POR CUENTA PROPIA |
Baimen data | 25/06/2019 |
Izen | IGLESIAS SANTOS, MONTSERRAT |
Senior | DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA |
Ministerio | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE |
Etete data | 06/07/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | EDICIONES CONDE NAST S.A. |
Baimen data | 25/06/2019 |
Izen | ROCA BASSAS, ANDREU |
Senior | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO |
Ministerio | GRUPO PATRIMONIO |
Etete data | 20/04/2017 |
Enpresa / Ativity baimendutako | MARFINA SERVEIS S.L. |
Baimen data | 25/06/2019 |
Izen | RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS, ALFONSO |
Senior | DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA |
Ministerio | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA |
Etete data | 15/03/2019 |
Enpresa / Ativity baimendutako | SECRETARIO EJECUTIVO DEL PSOE |
Baimen data | 26/06/2019 |
Izen | MIGUEL Y EGEA, RAMON |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Etete data | 05/05/2017 |
Enpresa / Ativity baimendutako | AUTONOMO |
Baimen data | 01/07/2019 |
Orri 27 de 52