509 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
---|---|---|---|---|---|
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
MATO ADROVER, ANA | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 26/11/2014 | COLABORACION PROFESIONAL CON LA EMPRESA TRANSPORT SYSTEM WORLDWIDE | 08/03/2016 |
MATO ADROVER, ANA | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 26/11/2014 | COLABORACION CENTRO UNIVERSITARIO CEDEU | 02/07/2016 |
MATO ADROVER, ANA | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 26/11/2014 | COLABORACION PROFESIONAL CON LA AGRUPACION DE DIPUTADOS DE LA DELEGACION ESPAÑOLA DEL PARTIDO POPULAR EUROPEO (GDCALA) | 11/05/2016 |
MATO ADROVER, ANA | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 26/11/2014 | REINGRESO EN EL PARTIDO POPULAR | 27/01/2016 |
RIPOLL SERRANO, JOSÉ JOAQUÍN | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE | FOMENTO | 02/12/2014 | CONSULTORIA AVANZADA DE HOSTING, S.L.U. | 11/12/2015 |
RIPOLL SERRANO, JOSÉ JOAQUÍN | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE | FOMENTO | 02/12/2014 | LEOPOLDO PONS ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L. | 24/08/2015 |
TORRES-DULCE LIFANTE, EDUARDO | FISCAL GENERAL DEL ESTADO | JUSTICIA | 19/12/2014 | DESPACHO GARRIGUES | 10/07/2015 |
AGUILAR VIYUELA, FERNANDO | PRESIDENTE DE DEFENSA Y EXPORTACIÓN, S.A. | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 31/01/2015 | CLUB DE TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y SU FILIAL WORLD EXHIBITIONS | 10/02/2015 |
GARCIA NAVARRO, PEDRO | DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | FOMENTO | 18/04/2015 | DIRECTOR DE LA ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS ESTIBADORAS Y CONSIGNATARIAS | 24/09/2015 |
MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 29/05/2015 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA A LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO DEL CABILDO DE LANZAROTE | 30/07/2015 |
Izen | MATO ADROVER, ANA |
---|---|
Senior | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Ministerio | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Etete data | 26/11/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | COLABORACION PROFESIONAL CON LA EMPRESA TRANSPORT SYSTEM WORLDWIDE |
Baimen data | 08/03/2016 |
Izen | MATO ADROVER, ANA |
Senior | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Ministerio | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Etete data | 26/11/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | COLABORACION CENTRO UNIVERSITARIO CEDEU |
Baimen data | 02/07/2016 |
Izen | MATO ADROVER, ANA |
Senior | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Ministerio | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Etete data | 26/11/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | COLABORACION PROFESIONAL CON LA AGRUPACION DE DIPUTADOS DE LA DELEGACION ESPAÑOLA DEL PARTIDO POPULAR EUROPEO (GDCALA) |
Baimen data | 11/05/2016 |
Izen | MATO ADROVER, ANA |
Senior | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Ministerio | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Etete data | 26/11/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | REINGRESO EN EL PARTIDO POPULAR |
Baimen data | 27/01/2016 |
Izen | RIPOLL SERRANO, JOSÉ JOAQUÍN |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE |
Ministerio | FOMENTO |
Etete data | 02/12/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | CONSULTORIA AVANZADA DE HOSTING, S.L.U. |
Baimen data | 11/12/2015 |
Izen | RIPOLL SERRANO, JOSÉ JOAQUÍN |
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE |
Ministerio | FOMENTO |
Etete data | 02/12/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | LEOPOLDO PONS ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L. |
Baimen data | 24/08/2015 |
Izen | TORRES-DULCE LIFANTE, EDUARDO |
Senior | FISCAL GENERAL DEL ESTADO |
Ministerio | JUSTICIA |
Etete data | 19/12/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | DESPACHO GARRIGUES |
Baimen data | 10/07/2015 |
Izen | AGUILAR VIYUELA, FERNANDO |
Senior | PRESIDENTE DE DEFENSA Y EXPORTACIÓN, S.A. |
Ministerio | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Etete data | 31/01/2015 |
Enpresa / Ativity baimendutako | CLUB DE TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y SU FILIAL WORLD EXHIBITIONS |
Baimen data | 10/02/2015 |
Izen | GARCIA NAVARRO, PEDRO |
Senior | DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA |
Ministerio | FOMENTO |
Etete data | 18/04/2015 |
Enpresa / Ativity baimendutako | DIRECTOR DE LA ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS ESTIBADORAS Y CONSIGNATARIAS |
Baimen data | 24/09/2015 |
Izen | MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministerio | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Etete data | 29/05/2015 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA A LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO DEL CABILDO DE LANZAROTE |
Baimen data | 30/07/2015 |
Orri 4 de 51