509 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
---|---|---|---|---|---|
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
PALACIO ESPAÑA, ÍÑIGO DE | EMBAJADOR EN CHILE | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 14/03/2014 | INDRA SISTEMAS, S.A. | 17/07/2014 |
BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA FRANCESA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 16/05/2014 | AIRBUS GROUP | 16/07/2014 |
SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA, PAULA | DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA C.A. VALENCIANA | PRESIDENCIA | 13/06/2014 | DESPACHO GOOD LAW LEVANTE, S.L. | 31/07/2014 |
SIERRA MORÓN, SUSANA DE LA | DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 18/07/2014 | CONSEJO EDITORIAL AGENDA PÚBLICA | 01/09/2015 |
SACRISTÁN RUANO, FERNANDO | JEFE DEL MANDO DEL APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE | DEFENSA | 02/08/2014 | HORNET CONSULTING | 17/11/2014 |
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 02/08/2014 | MIEMBRO FUNDACION BANCO SABADELL | 21/01/2015 |
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 02/08/2014 | COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CUNEF) | 01/09/2014 |
SACRISTÁN RUANO, FERNANDO | JEFE DEL MANDO DEL APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE | DEFENSA | 02/08/2014 | TECNOBIT | 09/01/2015 |
SACRISTÁN RUANO, FERNANDO | JEFE DEL MANDO DEL APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE | DEFENSA | 02/08/2014 | BESS-BEYOND SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.L. | 09/01/2015 |
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 02/08/2014 | MIEMBRO FUNDACION PRINCESA DE ASTURIAS | 06/03/2015 |
Izen | PALACIO ESPAÑA, ÍÑIGO DE |
---|---|
Senior | EMBAJADOR EN CHILE |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 14/03/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | INDRA SISTEMAS, S.A. |
Baimen data | 17/07/2014 |
Izen | BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS |
Senior | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA FRANCESA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 16/05/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | AIRBUS GROUP |
Baimen data | 16/07/2014 |
Izen | SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA, PAULA |
Senior | DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA C.A. VALENCIANA |
Ministerio | PRESIDENCIA |
Etete data | 13/06/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | DESPACHO GOOD LAW LEVANTE, S.L. |
Baimen data | 31/07/2014 |
Izen | SIERRA MORÓN, SUSANA DE LA |
Senior | DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES |
Ministerio | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Etete data | 18/07/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | CONSEJO EDITORIAL AGENDA PÚBLICA |
Baimen data | 01/09/2015 |
Izen | SACRISTÁN RUANO, FERNANDO |
Senior | JEFE DEL MANDO DEL APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE |
Ministerio | DEFENSA |
Etete data | 02/08/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | HORNET CONSULTING |
Baimen data | 17/11/2014 |
Izen | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL |
Senior | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Etete data | 02/08/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | MIEMBRO FUNDACION BANCO SABADELL |
Baimen data | 21/01/2015 |
Izen | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL |
Senior | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Etete data | 02/08/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CUNEF) |
Baimen data | 01/09/2014 |
Izen | SACRISTÁN RUANO, FERNANDO |
Senior | JEFE DEL MANDO DEL APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE |
Ministerio | DEFENSA |
Etete data | 02/08/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | TECNOBIT |
Baimen data | 09/01/2015 |
Izen | SACRISTÁN RUANO, FERNANDO |
Senior | JEFE DEL MANDO DEL APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE |
Ministerio | DEFENSA |
Etete data | 02/08/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | BESS-BEYOND SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.L. |
Baimen data | 09/01/2015 |
Izen | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL |
Senior | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES |
Ministerio | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Etete data | 02/08/2014 |
Enpresa / Ativity baimendutako | MIEMBRO FUNDACION PRINCESA DE ASTURIAS |
Baimen data | 06/03/2015 |
Orri 2 de 51