37 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
---|---|---|---|---|---|
Izen | Senior | Ministerio | Etete data | Enpresa / Ativity baimendutako | Baimen data |
BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE LA INDIA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 28/10/2020 | VFS GLOBAL | 22/04/2022 |
SERRANO LEAL, CRISTINA | DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | 16/09/2020 | ACTIVIDAD EDUCATIVA DE POSGRADO Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA EL REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU | 19/01/2021 |
WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO | EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION | 26/06/2018 | SKILLS WEGO, S.L. | 24/02/2020 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AMPER INGENIO, S.L. | 26/09/2019 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | ASESOR JURIDICO POR CUENTA PROPIA | 20/11/2018 |
YUSTE ROJAS, CECILIA | EMBAJADORA EN BELGICA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 24/08/2018 | BANCO DE SANTANDER COMO DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 11/07/2018 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE KUITVER ENERGIA S.L. | 05/03/2020 |
MUÑIZ VILLA, MANUEL | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 14/07/2021 | PATRONATO FORO MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS. IE UNIVERSIDAD | 18/07/2022 |
MUÑIZ VILLA, MANUEL | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 14/07/2021 | REINGRESO EN IE UNIVERSIDAD Y EN INSTITUTO EMPRESA S.L. | 20/07/2021 |
BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS | EMBAJADOR EN EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE | ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | 03/02/2021 | CONSULTORÍA PARA LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | 29/03/2021 |
Izen | BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON |
---|---|
Senior | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE LA INDIA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Etete data | 28/10/2020 |
Enpresa / Ativity baimendutako | VFS GLOBAL |
Baimen data | 22/04/2022 |
Izen | SERRANO LEAL, CRISTINA |
Senior | DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN |
Etete data | 16/09/2020 |
Enpresa / Ativity baimendutako | ACTIVIDAD EDUCATIVA DE POSGRADO Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA EL REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU |
Baimen data | 19/01/2021 |
Izen | WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO |
Senior | EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION |
Etete data | 26/06/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | SKILLS WEGO, S.L. |
Baimen data | 24/02/2020 |
Izen | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 07/09/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AMPER INGENIO, S.L. |
Baimen data | 26/09/2019 |
Izen | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 07/09/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | ASESOR JURIDICO POR CUENTA PROPIA |
Baimen data | 20/11/2018 |
Izen | YUSTE ROJAS, CECILIA |
Senior | EMBAJADORA EN BELGICA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 24/08/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | BANCO DE SANTANDER COMO DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES |
Baimen data | 11/07/2018 |
Izen | MORENES EULATE, PEDRO |
Senior | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Etete data | 07/09/2018 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE KUITVER ENERGIA S.L. |
Baimen data | 05/03/2020 |
Izen | MUÑIZ VILLA, MANUEL |
Senior | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Etete data | 14/07/2021 |
Enpresa / Ativity baimendutako | PATRONATO FORO MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS. IE UNIVERSIDAD |
Baimen data | 18/07/2022 |
Izen | MUÑIZ VILLA, MANUEL |
Senior | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Etete data | 14/07/2021 |
Enpresa / Ativity baimendutako | REINGRESO EN IE UNIVERSIDAD Y EN INSTITUTO EMPRESA S.L. |
Baimen data | 20/07/2021 |
Izen | BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS |
Senior | EMBAJADOR EN EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN |
Etete data | 03/02/2021 |
Enpresa / Ativity baimendutako | CONSULTORÍA PARA LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS |
Baimen data | 29/03/2021 |
Orri 3 de 4